Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jørgen Høll | 01.06.2018 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Niels Bro | 01.11.2006 | 01.06.2018 | adm. dir |
Arne Nielsen | 26.06.2006 | 01.11.2006 | adm. dir |
Gunnar Schmøkel | 01.10.2002 | 26.06.2006 | adm. dir |
Ole Markus Jensen | 29.09.1948 | 01.10.2002 | direktør |
Jørn Møller | 29.09.1948 | 25.10.1990 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Anemette Bühlmann | 22.05.2023 | bestyrelsesmedlem |
Morten Haugaard Jacobsen | 10.05.2021 | bestyrelsesmedlem |
Lars Klinkby | 04.09.2020 | formand |
Vibeke Haaning | 04.09.2020 | næstformand |
Jørn Bang Jensen | 11.02.2020 | bestyrelsesmedlem |
Anna Tjallien Oosterhof | 13.05.2019 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Andreas Jørgensen Duus | 13.05.2019 | 22.05.2023 | bestyrelsesmedlem |
Morten Strange | 23.05.2018 | 04.09.2020 | bestyrelsesmedlem |
Lars Klinkby | 23.05.2018 | 03.09.2020 | næstformand |
Johnny Hauge | 06.05.2017 | 13.05.2019 | bestyrelsesmedlem |
Lars Klinkby | 06.05.2017 | 22.05.2018 | bestyrelsesmedlem |
Morten Strange | 06.05.2017 | 22.05.2018 | næstformand |
Vibeke Haaning | 09.02.2016 | 03.09.2020 | bestyrelsesmedlem |
Ane Teilberg Oddershede Lyngø | 19.05.2009 | 13.05.2019 | bestyrelsesmedlem |
Søren Michael Kragelund | 09.10.2007 | 23.05.2018 | bestyrelsesmedlem |
Christian Thomsen Jensen | 13.07.2006 | 04.09.2020 | formand |
Arne Nielsen | 26.06.2006 | 22.05.2007 | bestyrelsesmedlem |
Morten Strange | 15.05.2001 | 05.05.2017 | bestyrelsesmedlem |
Bent Brown Pedersen | 26.05.1998 | 19.05.2009 | bestyrelsesmedlem |
Niels Bro | 26.05.1998 | 01.11.2006 | bestyrelsesmedlem |
Kai Max-Jakobsen | 29.09.1948 | 06.05.2017 | bestyrelsesmedlem |
Else Kristine Købstrup | 29.09.1948 | 06.05.2017 | bestyrelsesmedlem |
Poul Christian Dalsager | 29.09.1948 | 25.05.1999 | bestyrelsesmedlem |
Carl Asvar Johannes Ejerskov | 29.09.1948 | 26.05.1998 | bestyrelsesmedlem |
Ove Arne Andersen | 29.09.1948 | 15.12.1997 | bestyrelsesmedlem |
Normann Christian Cammen Andersen | 29.09.1948 | 27.05.1997 | bestyrelsesmedlem |
Jørn Martin Peterslund | 29.09.1948 | 01.09.1994 | bestyrelsesmedlem |
Ernst Boe | 29.09.1948 | 07.01.1992 | bestyrelsesmedlem |
Peter Fage Bastholm Krogh | 29.09.1948 | 25.10.1990 | bestyrelsesmedlem |
Erik Holtegaard Andreassen | 29.09.1948 | 04.10.1988 | bestyrelsesmedlem |