Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 1997-06-24 fjernes Binavne: MOGENS BECH ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-24 fjernes Navne: GEMO CONSULT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-16 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-16 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-15 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Usserød Kongevej 31, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-16 fjernes Direktion: Mogens Ilsted Bech (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-16 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1982-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-16 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1981-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-16 fjernes Omlægningsperiode slut: 1989-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-16 fjernes Omlægningsperiode start: 1988-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-16 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-16 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-16 fjernes Revisor: Povl Oskar Andkær (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-06-16 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-04 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-03 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel-, produktion- og konsulent-virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-22 tilføjes Vedtægter: 1989-06-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1989-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1988-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-07-07 tilføjes Navne: GEMO CONSULT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-07-06 fjernes Navne: MOGENS BECH ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-07-06 fjernes Binavne: GEMO CONSULT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-02-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Usserød Kongevej 31, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-02-19 tilføjes Binavne: GEMO CONSULT ApS, MOGENS BECH ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-02-19 tilføjes Direktion: Mogens Ilsted Bech (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-02-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1982-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-02-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1981-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-02-19 tilføjes Navne: MOGENS BECH ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-02-19 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-02-19 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-02-19 tilføjes Revisor: Povl Oskar Andkær (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-02-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-02-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)