Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | ||||
Revisor | Virksomhedsform | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1992-01-13 fjernes Navne: ASX 108528 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-30 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-30 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Naverland 8, 2600 Glostrup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-30 fjernes Bestyrelse: Tony Hinze (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-30 fjernes Direktion: Tony Hinze (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-30 fjernes Omlægningsperiode slut: 1989-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-30 fjernes Omlægningsperiode start: 1988-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-30 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-30 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-30 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-30 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-17 tilføjes Navne: ASX 108528 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-16 fjernes Navne: DURACELL HELLESENS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-16 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-11-16 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af et medlem af bestyrelsen i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-10-25 tilføjes Vedtægter: 1990-10-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-14 fjernes Bestyrelse: Christopher Mitchell Williams (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-04-17 fjernes Revisor: NVAS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-06-24 tilføjes Kapital (Kapital): 2.900.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-06-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-06-24 fjernes Bestyrelse: William Walsh Crawford (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-06-24 fjernes Direktion: David William Young (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1989-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1988-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-28 fjernes Bestyrelse: Robert Donald Forsyth (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-12-28 fjernes Direktion: Robert Donald Forsyth (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-17 tilføjes Navne: DURACELL HELLESENS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-09-16 fjernes Navne: DURACELL-DAIMON A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-08-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Naverland 8, 2600 Glostrup (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-08-14 tilføjes Bestyrelse: Robert Donald Forsyth (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-08-14 tilføjes Direktion: Robert Donald Forsyth (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-08-14 tilføjes Navne: DURACELL-DAIMON A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-08-14 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-08-14 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-08-14 tilføjes Revisor: NVAS A/S, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-08-14 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1985-08-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)