Sektion (alle) | |||||||
Navne | Kapital | Kapitalvaluta | Virksomhedsstatus | ||||
Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | Regnskabs år | ||||
Revisor | Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 1987-09-11 fjernes Navne: A/S SLAMAT (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 750.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-06-22 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-06-22 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-06-21 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-06-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Dronningens Tværgade 300, 1302 København K (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-06-22 fjernes Bestyrelse: Valdemar Thal-Jantzen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-06-22 fjernes Direktion: Allan Thal-Jantzen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-06-22 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-06-22 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-06-22 fjernes Revisor: Niels Hans Ejler Noiesen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-06-22 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-11-20 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-11-19 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-11-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive bogtrykkervirksomhed og dermed beslægtet virksomhed efter bestyrelsens skøn (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-11-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af et medlem af bestyrelsen i forening med en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1977-11-04 tilføjes Vedtægter: 1977-11-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1924-11-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Dronningens Tværgade 300, 1302 København K (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1924-11-25 tilføjes Bestyrelse: Valdemar Thal-Jantzen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1924-11-25 tilføjes Direktion: Allan Thal-Jantzen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1924-11-25 tilføjes Navne: A/S SLAMAT (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1924-11-25 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1924-11-25 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1924-11-25 tilføjes Revisor: Niels Hans Ejler Noiesen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1924-11-25 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1924-11-25 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)