Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Søren Bech | 21.09.2022 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jens Løppenthien | 30.01.2017 | 20.09.2022 | adm. dir |
Henrik Tryon | 01.04.2013 | 30.01.2017 | direktør |
Kjeld Wiinblad | 26.06.2001 | 01.04.2013 | direktør |
Tage Antonsen | 01.11.1996 | 26.06.2001 | direktør |
Birte Paget | 01.11.1996 | 01.11.1996 | direktør |
Henrik Stilov | 13.09.1957 | 24.09.2003 | direktør |
Tage Antonsen | 13.09.1957 | 13.02.1991 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Lars Kaa Andersen | 21.09.2022 | bestyrelsesmedlem |
Jens Løppenthien | 21.09.2022 | formand |
Ove Frederik Martin Storm | 20.09.2022 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Morten Højlund Jensen | 09.04.2021 | 20.09.2022 | bestyrelsesmedlem |
Søren Bech | 23.04.2020 | 20.09.2022 | bestyrelsesmedlem |
Martin Holmgaard | 29.01.2018 | 17.03.2021 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Bo Jørgensen | 16.03.2017 | 13.02.2020 | bestyrelsesmedlem |
Jan Lysholm Jørgensen Pedersen | 16.03.2017 | 13.02.2020 | bestyrelsesmedlem |
Ove Frederik Martin Storm | 03.10.2016 | 19.09.2022 | formand |
Jesper Ourø Jensen | 03.10.2016 | 16.03.2017 | bestyrelsesmedlem |
Ove Frederik Martin Storm | 09.12.2015 | 02.10.2016 | bestyrelsesmedlem |
Steven Doan Schmidt | 15.12.2014 | 16.03.2017 | bestyrelsesmedlem |
Leo Svendsen | 15.12.2014 | 09.12.2015 | bestyrelsesmedlem |
Kjeld Wiinblad | 01.04.2013 | 15.12.2014 | bestyrelsesmedlem |
Christian Stilov | 14.12.2012 | 15.12.2014 | bestyrelsesmedlem |
Jesper Ourø Jensen | 15.11.2010 | 02.10.2016 | formand |
Søren Dan Johansen | 02.12.2004 | 15.11.2010 | formand |
Kurt Leig Bengtsson | 02.12.2004 | 08.11.2006 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Tryon | 17.11.2003 | 01.04.2013 | bestyrelsesmedlem |
Finn Hasselriis | 26.06.2001 | 15.12.2014 | bestyrelsesmedlem |
Kirsten Nielsen | 11.08.1999 | 26.06.2001 | bestyrelsesmedlem |
Tage Antonsen | 30.06.1997 | 26.06.2001 | bestyrelsesmedlem |
Birte Paget | 01.11.1996 | 30.06.1997 | bestyrelsesmedlem |
Tage Antonsen | 01.11.1996 | 01.11.1996 | bestyrelsesmedlem |
Bjørn Stilov | 13.09.1957 | 15.12.2014 | bestyrelsesmedlem |
Christian Stilov | 13.09.1957 | 22.11.2012 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Stilov | 13.09.1957 | 20.08.2001 | bestyrelsesmedlem |
Peter Antonsen | 13.09.1957 | 26.06.2001 | bestyrelsesmedlem |
Per Hessen-Schmidt | 13.09.1957 | 11.08.1999 | bestyrelsesmedlem |
Birte Paget | 13.09.1957 | 21.03.1994 | bestyrelsesmedlem |
Keld Lillieqvist | 13.09.1957 | 17.12.1992 | bestyrelsesmedlem |
Birte Paget | 13.09.1957 | 13.02.1991 | bestyrelsesmedlem |
Tage Antonsen | 13.09.1957 | 21.04.1988 | bestyrelsesmedlem |