Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 1990-05-17 fjernes Navne: GURLI L. JØRGENSEN, HOLBÆK ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-07 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-07 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-06 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Annasvej 18, 4600 Køge (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-07 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1982-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-07 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1981-02-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-07 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-07 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-07 fjernes Revisor: Jørgen Christiansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-05-07 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-15 fjernes Direktion: Gurli Lilian Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-12-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-30 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-25 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet Tage Møller (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-01-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er handel og finansiering (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-01-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-01-01 tilføjes Vedtægter: 1986-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-02-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Annasvej 18, 4600 Køge (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-02-01 tilføjes Direktion: Gurli Lilian Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-02-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1982-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-02-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1981-02-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-02-01 tilføjes Navne: GURLI L. JØRGENSEN, HOLBÆK ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-02-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-02-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-02-01 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet Tage Møller, Jørgen Christiansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-02-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-02-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)