Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Bestyrelse | Ejerskaber | Reelle ejere | ||||
Legale ejere | Beliggenhedsadresse | Direktion | Revision fravalgt | ||||
Vedtægter | Revisor | Bibranche | Hvidhvask | ||||
Hovedbranche | Formål | Tegningsregel | Navne | ||||
Binavne | Kapital | Kapitalvaluta | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-23 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-06-06 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2023-05-30 tilføjes Bestyrelse: Kit Elsebeth Tröing (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-05-30)
Den 2023-05-30 fjernes Bestyrelse: Geert Christian Gudbjerg (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-05-30)
Den 2016-12-01 sletter virksomheden Ejerskaber: TUMLE ApS. (offentliggjort 2017-08-23)
Den 2022-05-04 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-05-04 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-04-13 fjernes Reelle ejere: Willy Gertsen (offentliggjort 2021-01-20)
Den 2020-04-11 fjernes Legale ejere: Willy Gertsen (offentliggjort 2021-01-15)
Den 2020-04-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tværgade 18, 2. tv., 8600 Silkeborg (offentliggjort 2019-05-15)
Den 2019-05-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Gerdsvej 8, 2791 Dragør (offentliggjort 2019-05-15)
Den 2019-05-05 tilføjes Bestyrelse: Geert Christian Gudbjerg (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-05-30)
Den 2019-05-05 fjernes Bestyrelse: Willy Gertsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2019-05-05 tilføjes Direktion: Pascal Christian Nerich (direktør) (offentliggjort 2019-05-15)
Den 2019-05-05 fjernes Direktion: Willy Gertsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2019-05-15 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-16 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2017-04-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gerdsvej 8, 2791 Dragør (offentliggjort 2019-05-15)
Den 2017-04-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Søhesten 4, 2635 Ishøj (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-04-24 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-04-23 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-04-24 tilføjes Vedtægter: 2017-04-24 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-04-24 fjernes Revisor: DANSK REVISION SILKEBORG REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2016-12-31 fjernes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2016-12-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søhesten 4, 2635 Ishøj (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2016-12-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Industrivej 15, 8881 Thorsø (offentliggjort 2016-12-08)
Den 2016-12-08 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2016-12-08)
Den 2013-05-01 tilføjes Bestyrelse: Pascal Christian Nerich (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-05-01 fjernes Bestyrelse: Chalotte Nerich (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-05-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Industrivej 15, 8881 Thorsø (offentliggjort 2016-12-08)
Den 2010-05-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Brydehusvej 2, 2750 Ballerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-02 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med læge- og hospitalsartikler (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med læge- og hospitalsartikler (offentliggjort 2002-04-29)
Den 2007-12-30 fjernes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2003-10-07)
Den 2005-03-31 tilføjes Revisor: DANSK REVISION SILKEBORG REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2005-03-31 fjernes Revisor: Leo Gutkin (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-15 tilføjes Bibranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2003-10-07)
Den 2003-02-19 fjernes Bestyrelse: Vivi Elsa Gertsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-01-14 tilføjes Bestyrelse: Lillian Barraud (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-01-14 fjernes Bestyrelse: Henny Gertsen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-04-29 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med læge- og hospitalsartikler (offentliggjort 2002-04-29)
Den 2002-04-28 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2002-04-29)
Den 2000-09-07 tilføjes Bestyrelse: Henny Gertsen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-09-07 fjernes Bestyrelse: Hanne Lis Nerich (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-09-07 tilføjes Direktion: Willy Gertsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-09-07 fjernes Direktion: Hanne Lis Nerich (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-08-23 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2002-04-29)
Den 2000-08-22 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med læge- og hospitalsartikler (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-01-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er udlejnings- og finansierings- virksomhed af enhver art, samt at drive handel, repræsentation, fabrikation og udøve konsulent- og servicevirksomhed efter bestyrelsens nærmere bestemmelse. Selskabet kan foretage passive og aktive investeringer, deri indregnet investeringer i andre virksomheder i ind- og udland (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør og bestyrelsens formand i forening eller af 2 medlemmer af bestyrelsen i forening (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-01-30 tilføjes Vedtægter: 1998-01-30 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 1997-04-23 fjernes Bestyrelse: Henny Gertsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1997-04-23 fjernes Direktion: Henny Gertsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1996-01-01 tilføjes Bestyrelse: Henny Gertsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1996-01-01 tilføjes Direktion: Henny Gertsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1995-12-31 fjernes Direktion: Hanne Lis Nerich (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1987-09-29 tilføjes Navne: ENGELSK-DANSK HOSPITALSFORSYNING A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1987-09-28 fjernes Navne: OEC SCANDINAVIA A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1987-09-28 fjernes Binavne: ENGELSK-DANSK HOSPITALSFORSYNING A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 587.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-09-24 tilføjes Legale ejere: Willy Gertsen (offentliggjort 2021-01-15)
Den 1984-09-24 tilføjes Reelle ejere: Willy Gertsen (offentliggjort 2021-01-20)
Den 1982-10-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1983-11-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-10-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1982-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1966-11-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Brydehusvej 2, 2750 Ballerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1966-11-14 tilføjes Bestyrelse: Hanne Lis Nerich (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1966-11-14 tilføjes Binavne: ENGELSK-DANSK HOSPITALSFORSYNING A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1966-11-14 tilføjes Direktion: Hanne Lis Nerich (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1966-11-14 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med læge- og hospitalsartikler (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1966-11-14 tilføjes Navne: OEC SCANDINAVIA A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1966-11-14 tilføjes Regnskabs år: --11-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1966-11-14 tilføjes Regnskabs år: --12-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1966-11-14 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-05-01)
Den 1966-11-14 tilføjes Revisor: Leo Gutkin (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1966-11-14 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1966-11-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)