Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Lars Bo Egvang | 03.04.2020 | bestyrelsesmedlem |
Ulla Wulff Hansen | 03.04.2020 | formand |
Christian Thunø Nielsen | 13.08.2019 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lars Bo Egvang | 13.08.2019 | 02.04.2020 | formand |
Preben Egvang | 21.12.2015 | 24.07.2019 | formand |
Ulla Wulff Hansen | 18.09.1986 | 02.04.2020 | bestyrelsesmedlem |
Lars Bo Egvang | 18.09.1986 | 12.08.2019 | bestyrelsesmedlem |
Frode Nielsen | 18.09.1986 | 21.12.2015 | bestyrelsesmedlem |
Preben Egvang | 18.09.1986 | 20.12.2015 | bestyrelsesmedlem |
Henny Egvang | 18.09.1986 | 10.03.2008 | bestyrelsesmedlem |
Lizzie Nielsen | 18.09.1986 | 17.07.1996 | bestyrelsesmedlem |
Henning Gjerulff | 18.09.1986 | 04.09.1992 | bestyrelsesmedlem |
Georg Aksel Christensen | 18.09.1986 | 04.09.1992 | bestyrelsesmedlem |