Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Torbjörn Andrèn | 01.12.2022 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Martin Moll Cronwald | 11.11.2019 | 01.12.2022 | adm. dir |
Michael Erik Friis | 01.12.2016 | 11.11.2019 | adm. dir |
Tommy Andersen Hjulmand | 16.12.2010 | 30.11.2016 | adm. dir |
Benny Ole Smith | 03.09.2008 | 16.12.2010 | direktør |
Mogens Ahrens Jensen | 01.02.2003 | 03.09.2008 | adm. dir |
Tor Angell-Hansen | 01.06.2002 | 04.11.2002 | adm. dir |
Carl Frederik Stub Trock | 29.04.1998 | 31.05.2002 | adm. dir |
Otto Hansen | 29.04.1998 | 29.04.1998 | adm. dir |
Jørn Kastrup Jørgensen | 06.01.1941 | 30.09.2005 | direktør |
Nils Henrik Hall | 06.01.1941 | 04.09.1996 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Jari Toivanen | 31.08.2023 | formand |
Magnus Bergendorff | 01.12.2022 | bestyrelsesmedlem |
Torbjörn Andrèn | 01.12.2022 | bestyrelsesmedlem |
Camilla Hansen Carlsen | 23.05.2014 | bestyrelsesmedlem |
Laila Risum Henriksen | 23.05.2014 | suppleant |
Kim Beier Hansen | 20.04.2009 | bestyrelsesmedlem |
Michael Frans Witting | 30.09.2005 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
David Simonsson | 17.09.2021 | 31.08.2023 | formand |
Martin Moll Cronwald | 11.11.2019 | 01.12.2022 | bestyrelsesmedlem |
Marie Samuelsson | 14.06.2018 | 17.09.2021 | formand |
Per Urban Doverholt | 19.09.2017 | 14.06.2018 | formand |
Michael Erik Friis | 01.12.2016 | 11.11.2019 | bestyrelsesmedlem |
Olof Johannes Lind Widestam | 26.02.2016 | 19.09.2017 | formand |
Birthe Holm | 23.05.2014 | 31.12.2020 | suppleant |
Tommy Andersen Hjulmand | 16.12.2010 | 30.11.2016 | bestyrelsesmedlem |
Hanne Degner | 17.05.2010 | 23.05.2014 | suppleant |
Benny Ole Smith | 03.09.2008 | 16.12.2010 | bestyrelsesmedlem |
Thor Arne Jensen | 31.05.2007 | 20.04.2009 | bestyrelsesmedlem |
Dan Peter Enquist | 31.05.2007 | 20.04.2009 | bestyrelsesmedlem |
Pia Stoklund Lilballe | 09.05.2006 | 23.05.2014 | bestyrelsesmedlem |
Rolf Hjortlund Svendsen | 09.05.2006 | 20.04.2009 | suppleant |
Michael Frans Witting | 30.09.2005 | 30.09.2005 | suppleant |
Tor Arne Jensen | 03.11.2003 | 31.05.2007 | bestyrelsesmedlem |
Carl Ulf Södergren | 23.06.2003 | 31.05.2007 | formand |
Mogens Ahrens Jensen | 03.04.2003 | 26.02.2016 | formand |
Anne Elise Holm | 01.06.2002 | 30.09.2005 | suppleant |
Ivan Thorbjørn Petersen | 30.05.2002 | 09.05.2006 | bestyrelsesmedlem |
Martin Nordly | 30.05.2002 | 30.09.2005 | bestyrelsesmedlem |
Göran Jansson | 28.03.2000 | 03.11.2003 | bestyrelsesmedlem |
Hans Uno Oscar Johansson | 28.03.2000 | 23.06.2003 | formand |
Joakim Westh | 08.04.1999 | 10.11.1999 | bestyrelsesmedlem |
Otto Hansen | 29.04.1998 | 28.03.2000 | formand |
Helle Karin Pedersen | 15.04.1997 | 09.05.2006 | bestyrelsesmedlem |
Kurt Westergaard Frandsen | 15.04.1997 | 01.06.2002 | bestyrelsesmedlem |
Peer Bruhns Søfeldt | 15.04.1997 | 01.06.2002 | suppleant |
Goran Jansson | 15.04.1997 | 08.04.1999 | bestyrelsesmedlem |
Carl-Henric Svanberg | 01.02.1996 | 29.04.1998 | formand |
Johan Gunnar Michael Fant | 08.06.1995 | 15.04.1997 | bestyrelsesmedlem |
Jørn Kastrup Jørgensen | 06.01.1941 | 30.09.2005 | bestyrelsesmedlem |
John Nielsen | 06.01.1941 | 01.06.2002 | bestyrelsesmedlem |
Carl Frederik Stub Trock | 06.01.1941 | 31.05.2002 | bestyrelsesmedlem |
Ulla Stauning | 06.01.1941 | 15.04.1997 | bestyrelsesmedlem |
Winnie Hansen | 06.01.1941 | 15.04.1997 | suppleant |
Kivi Djernæs | 06.01.1941 | 04.09.1996 | bestyrelsesmedlem |
Nils Henrik Hall | 06.01.1941 | 04.09.1996 | bestyrelsesmedlem |
Ulla Stauning | 06.01.1941 | 04.09.1996 | suppleant |
Søren Hedegaard | 06.01.1941 | 21.03.1995 | bestyrelsesmedlem |
Ulla Stauning | 06.01.1941 | 09.03.1993 | bestyrelsesmedlem |
Ove Thorkild Ryding | 06.01.1941 | 09.03.1993 | bestyrelsesmedlem |
Leif Flemming Bengt Hansen | 06.01.1941 | 09.03.1993 | suppleant |
Mirja Catherina Malkki | 06.01.1941 | 09.03.1993 | suppleant |
Lennart Widen | 06.01.1941 | 17.04.1991 | bestyrelsesmedlem |
Melker Yngve Georg Schorling | 06.01.1941 | 17.04.1991 | formand |
Torsten Lennart Lindblom | 06.01.1941 | 05.04.1990 | bestyrelsesmedlem |
Thorkild Einer Hans Hein | 06.01.1941 | 28.03.1989 | bestyrelsesmedlem |
Carl Arne Fleury Flory | 06.01.1941 | 28.04.1988 | formand |