Sektion (alle) | |||||||
Hovedbranche | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Virksomhedsform | Bibranche | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2005-01-24 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-01-24 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-01-23 fjernes Hovedbranche: Beklædningsindustri i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-01-24 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-24 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER SPALTNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-23 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Silkeborgvej 122, 7400 Herning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-01-24 fjernes Bestyrelse: Karen Busk Liebergreen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-24 fjernes Direktion: Søren Busk Liebergreen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-24 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1981-07-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-24 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1980-08-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-24 fjernes Navne: OCEAN REGNTØJ A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2005-01-24 fjernes Regnskabs år: --07-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-24 fjernes Regnskabs år: --08-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-24 fjernes Revisor: AKTIESELSKABET AF 2/10 1995 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-24 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-01-23 fjernes Bibranche: Engroshandel med beklædning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-01-23 fjernes Bibranche: Sejlmagerier, flag- og teltfabrikker mv. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-01-23 fjernes Bibranche: Skotøjsfabrikker (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-12-17 tilføjes Bestyrelse: Helle Lundholm Libergreen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-17 fjernes Bestyrelse: Søren Busk Liebergreen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-12-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er produktion af regntøj og presenninger og dermed beslægtede varer, fabrikationsvirksomhed samt handel af enhver art, herunder import- og eksportvirksomhed samt at eje anparter i H. Libergreen Invest ApS. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-12-02 tilføjes Vedtægter: 1999-12-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-10-16 fjernes Bestyrelse: Hilmar Madsen Liebergreen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-08-11 fjernes Bestyrelse: Knud Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-03 fjernes Bestyrelse: Poul Wentzer Licht (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-01-30 fjernes Bestyrelse: Anders Ejlskov Hust (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-10 fjernes Bestyrelse: Kurt Smedegaard (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-10 fjernes Direktion: Kurt Smedegaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-02-14 fjernes Bestyrelse: Hilmar Madsen Liebergreen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-23 tilføjes Navne: OCEAN REGNTØJ A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1988-01-22 fjernes Navne: OCEAN PVC PRODUCTION ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1988-01-22 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-22 fjernes Revisor: J. HØJMOSE KRISTENSEN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-01-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Silkeborgvej 122, 7400 Herning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1981-01-30 tilføjes Bestyrelse: Hilmar Madsen Liebergreen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-01-30 tilføjes Bibranche: Engroshandel med beklædning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1981-01-30 tilføjes Bibranche: Sejlmagerier, flag- og teltfabrikker mv. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1981-01-30 tilføjes Bibranche: Skotøjsfabrikker (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1981-01-30 tilføjes Direktion: Kurt Smedegaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-01-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1981-07-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-01-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1980-08-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-01-30 tilføjes Hovedbranche: Beklædningsindustri i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1981-01-30 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-01-30 tilføjes Navne: OCEAN PVC PRODUCTION ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1981-01-30 tilføjes Regnskabs år: --07-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-01-30 tilføjes Regnskabs år: --08-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-01-30 tilføjes Revisor: J. HØJMOSE KRISTENSEN A/S, AKTIESELSKABET AF 2/10 1995 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-01-30 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1981-01-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)