Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Maiken Kjertan Lykke | 13.03.2023 | adm. dir |
Hans Lynnerup | 13.03.2023 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Maiken Kjertan Lykke | 01.03.2023 | 12.03.2023 | direktør |
Ana Carolina de Aragão Bevilacqua | 01.10.2018 | 26.03.2019 | direktør |
Claus Kruse | 01.06.2018 | 01.03.2023 | direktør |
Michael Fristrup Hermansen | 26.06.2017 | 13.03.2023 | adm. dir |
Torben Smed Iversen | 27.01.2016 | 31.05.2018 | direktør |
Benoit Dubé | 26.10.2012 | 26.03.2019 | direktør |
Martin Petersen | 26.10.2012 | 01.06.2017 | adm. dir |
Michael Lemvig | 26.10.2012 | 27.01.2016 | direktør |
Hanne Charlotte Aaby Smith | 02.12.2005 | 01.12.2008 | direktør |
Torben Smed Iversen | 16.08.2002 | 01.01.2009 | direktør esolutions |
Jesper Scharff | 01.01.2002 | 26.10.2012 | adm. dir |
Jørn Nielson | 01.07.1997 | 01.09.1999 | adm. dir |
Jan Emil Berthelsen | 01.03.1995 | 01.08.1995 | direktør |
Jens Okkels Hansen | 30.06.1994 | 01.08.1996 | direktør |
Knut Ronny Christer Roos | 06.02.1984 | 01.01.2002 | adm. dir |
Henning Jacobsen | 06.02.1984 | 01.07.1997 | direktør |
Jan Truelsen Elbæk | 06.02.1984 | 01.03.1995 | direktør |
Ole Ulsøe | 06.02.1984 | 05.02.1994 | direktør |
Tommy Petersen | 06.02.1984 | 01.01.1992 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Steve Perron | 21.04.2023 | bestyrelsesmedlem |
Niels Bruijl | 21.04.2023 | formand |
Maiken Kjertan Lykke | 13.03.2023 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Frank Marinus Hubertus den Dulk | 06.05.2022 | 21.04.2023 | formand |
Ana Carolina de Aragão Bevilacqua | 01.06.2020 | 06.05.2022 | formand |
Michael Fristrup Hermansen | 26.03.2019 | 13.03.2023 | bestyrelsesmedlem |
Charles Loren Gill | 26.03.2019 | 31.05.2020 | formand |
Heikki Tapio Nikku | 16.06.2015 | 26.03.2019 | formand |
Francois Boulanger | 12.08.2014 | 21.04.2023 | bestyrelsesmedlem |
Charles Loren Gill | 15.10.2012 | 25.03.2019 | bestyrelsesmedlem |
Robert David Anderson | 21.08.2012 | 12.08.2014 | bestyrelsesmedlem |
Joao Pedro Amadeu Baptista | 05.04.2011 | 16.06.2015 | formand |
Anna Katarina Wigart | 02.03.2009 | 05.04.2011 | bestyrelsesmedlem |
Crister Bernhard Stjernfelt | 02.03.2009 | 05.04.2011 | formand |
Henrik Buchholt Bach | 30.07.2002 | 31.12.2003 | bestyrelsesmedlem |
Jesper Scharff | 01.01.2002 | 15.10.2012 | bestyrelsesmedlem |
Kjell Olov Larsson | 12.01.2001 | 02.03.2009 | formand |
Michael Lemvig | 09.01.2001 | 15.10.2012 | bestyrelsesmedlem |
Knut Ronny Christer Roos | 01.09.1999 | 01.01.2002 | bestyrelsesmedlem |
Gustaf Richard Malmros | 31.10.1997 | 12.01.2001 | formand |
Kaj Bækgaard | 23.08.1996 | 30.07.2002 | bestyrelsesmedlem |
Rolf Ivar Sundberg | 23.08.1996 | 09.01.2001 | bestyrelsesmedlem |
Leif Roland Carlsson | 23.08.1996 | 09.01.2001 | bestyrelsesmedlem |
Jørn Nielson | 23.08.1996 | 01.09.1999 | bestyrelsesmedlem |
Svend-Erik Hvorslev Svenningsen | 05.02.1994 | 23.08.1996 | bestyrelsesmedlem |
Henning Jacobsen | 06.02.1984 | 24.01.2000 | bestyrelsesmedlem |
Ole Lund | 06.02.1984 | 23.08.1996 | bestyrelsesmedlem |
Aksel Bjødstrup Andreasen | 06.02.1984 | 23.08.1996 | bestyrelsesmedlem |
Ib Vagn Drachmann-Hansen | 06.02.1984 | 23.08.1996 | bestyrelsesmedlem |
Minna Pøl Kjeldgaard | 06.02.1984 | 05.02.1994 | bestyrelsesmedlem |
Sven Richard Krath Nordgaard | 06.02.1984 | 07.04.1992 | bestyrelsesmedlem |
Kenneth Drud | 06.02.1984 | 07.04.1992 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Wahlberg | 06.02.1984 | 15.03.1989 | bestyrelsesmedlem |
Peter Max | 06.02.1984 | 21.01.1988 | bestyrelsesmedlem |