Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | ||||
Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | ||||
Revisor | Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | ||||
Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta | Ejerskaber |
Den 2010-01-18 fjernes Binavne: PL PROJEKTERING A/S, PL CONSULT A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-12 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-12 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-11 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Hollandsvej 12, 2800 Kgs.Lyngby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-01-12 fjernes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-01-12 fjernes Navne: PATIENTLINK A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-01-12 fjernes Omlægningsperiode slut: 1984-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-12 fjernes Omlægningsperiode start: 1984-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-12 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-12 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-12 fjernes Revisor: BILLE & BUCH-ANDERSEN REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-01-12 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-05-07 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-06 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-09 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-08 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-02 fjernes Bestyrelse: Peder Michael Hauch (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-02 fjernes Direktion: Peder Michael Hauch (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-11-10 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS, UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-10 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-11-09 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-29 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-28 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-13 fjernes Bestyrelse: Martin Hector (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med kemiske produkter (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hollandsvej 12, 2800 Kgs.Lyngby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Hollandsvej 12, 2800 Kgs.Lyngby (offentliggjort 2006-01-24)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-05-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er enhver form for arbejdsopgaver indenfor sundhedsområdet i såvel Danmark som udlandet samt investering i andre selskaber i ind- eller udland som arbejder indenfor sundhedsområdet. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-30 tilføjes Vedtægter: 2006-05-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-30 fjernes Binavne: SUNDHEDSGUIDEN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hollandsvej 12, 2800 Kgs.Lyngby (offentliggjort 2006-01-24)
Den 2006-01-18 fjernes Beliggenhedsadresse: Teglværksgade 27, 2., 2100 København Ø (offentliggjort 2004-06-15)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-06-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Teglværksgade 27, 2., 2100 København Ø (offentliggjort 2004-06-15)
Den 2004-06-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Furesøvej 165, 2830 Virum (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-11-28 tilføjes Bestyrelse: Peter Hviid Nordkild (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-28 fjernes Bestyrelse: Christian Ulrik Hauch (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2001-11-09 tilføjes Navne: PATIENTLINK A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-11-08 fjernes Navne: ZOMERON INTERNATIONAL A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2001-05-02 tilføjes Bestyrelse: Peder Michael Hauch (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-02 fjernes Bestyrelse: Anders Michael Hauch (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-02 tilføjes Direktion: Peder Michael Hauch (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-02 fjernes Direktion: Anders Michael Hauch (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-05 tilføjes Revisor: BILLE & BUCH-ANDERSEN REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-10-05 fjernes Revisor: EY Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-04 tilføjes Bestyrelse: Anders Michael Hauch (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-04 tilføjes Direktion: Anders Michael Hauch (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-08-01 tilføjes Navne: ZOMERON INTERNATIONAL A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-07-31 tilføjes Bestyrelse: Christian Ulrik Hauch (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-31 fjernes Bestyrelse: Svend Rønnow (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-31 fjernes Direktion: Ulf Reinhard Brøste (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-31 fjernes Navne: SCANDIBUYING A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-07-31 fjernes Revisor: EY Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-17 tilføjes Direktion: Jens-Ulrich Schrøder (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-22 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-21 tilføjes Bestyrelse: Ulf Reinhard Brøste (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-21 fjernes Bestyrelse: Erik Guldfeldt-Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-21 tilføjes Direktion: Ulf Reinhard Brøste (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-11-21 fjernes Direktion: Peter Brøste (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-05-10 fjernes Bestyrelse: Max Freddy Røgilds (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-05-10 fjernes Direktion: Max Freddy Røgilds (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-01-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1984-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-01-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1984-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1959-03-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Furesøvej 165, 2830 Virum (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1959-03-24 tilføjes Bestyrelse: Max Freddy Røgilds (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1959-03-24 tilføjes Binavne: SUNDHEDSGUIDEN A/S, PL PROJEKTERING A/S, PL CONSULT A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1959-03-24 tilføjes Direktion: Max Freddy Røgilds (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1959-03-24 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med kemiske produkter (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1959-03-24 tilføjes Navne: SCANDIBUYING A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1959-03-24 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1959-03-24 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1959-03-24 tilføjes Revisor: EY Danmark A/S, EY Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1959-03-24 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1959-03-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-11 sletter virksomheden Ejerskaber: SUNDHEDSFAGBOGEN I/S. (offentliggjort 2003-07-07)