Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Edvard Lygum Pedersen | 01.04.2008 | 24.06.2024 | direktør |
Frank Krogsgaard Hansen | 01.04.2008 | 01.04.2016 | direktør |
Anna Marie Pedersen | 25.02.1981 | 01.04.2008 | direktør |
Anna Marie Pedersen | 25.02.1981 | 12.05.1993 | direktør |
Edvard Lygum Pedersen | 25.02.1981 | 05.07.1991 | direktør |
Niels Lang Jessen | 25.02.1981 | 11.07.1988 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Karen Marie Dyekjær | 25.02.1981 | 12.05.1993 | bestyrelsesmedlem |
Anna Marie Pedersen | 25.02.1981 | 12.05.1993 | bestyrelsesmedlem |
Johny Nielsen | 25.02.1981 | 12.05.1993 | bestyrelsesmedlem |
Knud Erik Hansen | 25.02.1981 | 05.07.1991 | bestyrelsesmedlem |
Kristian Brorsen Olesen | 25.02.1981 | 05.07.1991 | bestyrelsesmedlem |
Edvard Lygum Pedersen | 25.02.1981 | 05.07.1991 | bestyrelsesmedlem |