Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Bestyrelse | Revisor | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Direktion | xbrl | Kontaktoplysninger | ||||
Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter | Navne | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revision fravalgt | Virksomhedsform |
Den 2024-08-29 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2024-08-29)
Den 2024-08-28 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-08-29)
Den 2024-08-29 fjernes Bestyrelse: Inge Lise Larsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-08-29)
Den 2024-08-29 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-08-29)
Den 2024-03-23 tilføjes Legale ejere: Inge Lise Larsen (offentliggjort 2024-06-24)
Den 2024-03-23 fjernes Legale ejere: Jan Larsen (offentliggjort 2024-06-24)
Den 2024-03-23 tilføjes Reelle ejere: Inge Lise Larsen (offentliggjort 2024-06-24)
Den 2024-03-23 fjernes Reelle ejere: Jan Larsen (offentliggjort 2024-06-24)
Den 2024-03-23 fjernes Bestyrelse: Jan Larsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-07-30)
Den 2024-03-23 fjernes Direktion: Jan Larsen (direktør) (offentliggjort 2024-07-30)
Den 2023-08-15 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-08-23 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-22 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-07-09 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-10-06 tilføjes Kontaktoplysninger: janlarsen2012@gmail.com (offentliggjort 2017-10-06)
Den 2017-10-05 fjernes Kontaktoplysninger: jlprivat@postkasse.com (offentliggjort 2017-10-06)
Den 2017-09-25 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-09-02 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-07-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Højskolevej 7, 6000 Kolding (offentliggjort 2016-07-01)
Den 2016-06-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Skamlingvejen 113, 6091 Bjert (offentliggjort 2016-07-01)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2024-08-29)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-06 tilføjes Hovedbranche: Finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2009-04-08)
Den 2009-04-05 fjernes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2007-12-26)
Den 2009-04-01 tilføjes Kontaktoplysninger: jlprivat@postkasse.com (offentliggjort 2017-10-06)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2007-12-26)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-07-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skamlingvejen 113, 6091 Bjert (offentliggjort 2016-07-01)
Den 2007-07-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Hoppesvej 48, 6000 Kolding (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-11-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive udlejning af driftsmidler samt investerings- og udlejningsvirksomhed og dermed beslægtet virksomhed efter bestyrelsens skøn. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-30 tilføjes Kapital (Kapital): 600.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2024-08-29)
Den 2006-11-30 tilføjes Vedtægter: 2006-11-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-18 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-10-18 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-07-06 tilføjes Navne: SKAMLING INVEST II A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-07-05 fjernes Navne: JAHALA RUSTFRIT STÅL A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1996-06-21 tilføjes Bestyrelse: Bjørn Larsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-08-29)
Den 1996-06-21 fjernes Bestyrelse: Anna Maria Lund (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1991-10-24 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-12-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hoppesvej 48, 6000 Kolding (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1980-12-15 tilføjes Bestyrelse: Anna Maria Lund (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1980-12-15 tilføjes Direktion: Jan Larsen (direktør) (offentliggjort 2024-07-30)
Den 1980-12-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1981-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-12-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1980-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-12-15 tilføjes Hovedbranche: Finansieringsvirksomhed i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1980-12-15 tilføjes Legale ejere: Jan Larsen (offentliggjort 2024-06-24)
Den 1980-12-15 tilføjes Navne: JAHALA RUSTFRIT STÅL A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1980-12-15 tilføjes Reelle ejere: Jan Larsen (offentliggjort 2024-06-24)
Den 1980-12-15 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-12-15 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-12-15 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 1980-12-15 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-12-15 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1980-12-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2024-08-29)