Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Joakim Haulrik | 23.11.2020 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Steen Oluf Madsen | 31.10.2018 | 31.12.2020 | adm. dir |
Henrik Sørensen | 01.02.2018 | 31.10.2018 | adm. dir |
Steen Oluf Madsen | 30.01.2017 | 01.02.2018 | adm. dir |
Claus Gulbech Clausen | 10.08.2016 | 30.01.2017 | adm. dir |
Steen Oluf Madsen | 24.10.2013 | 29.01.2017 | direktør |
Poul Stemann Andersen | 27.01.1981 | 24.10.2013 | direktør |
Erik Stemann Andersen | 27.01.1981 | 24.10.2013 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Henning Haugaard | 17.09.2021 | bestyrelsesmedlem |
Joakim Haulrik | 23.11.2020 | bestyrelsesmedlem |
Christian Ørskov Pedersen | 23.11.2020 | bestyrelsesmedlem |
Lars Johansen | 23.11.2020 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Rikke Bech Hybjerg Skougaard | 14.10.2019 | 23.11.2020 | formand |
Jakob Langebjerg Madsen | 19.11.2018 | 23.11.2020 | bestyrelsesmedlem |
William Spottiswoode Rasmussen | 19.11.2018 | 29.08.2019 | bestyrelsesmedlem |
Oliver Spottiswoode Rasmussen | 19.11.2018 | 29.08.2019 | bestyrelsesmedlem |
Steen Oluf Madsen | 31.10.2018 | 23.11.2020 | bestyrelsesmedlem |
Thomas Spottiswoode Rasmussen | 01.02.2018 | 14.10.2019 | formand |
Henrik Sørensen | 01.02.2018 | 31.10.2018 | bestyrelsesmedlem |
Steen Oluf Madsen | 01.02.2018 | 30.10.2018 | næstformand |
Claus Rene Foxholm | 30.01.2017 | 01.02.2018 | bestyrelsesmedlem |
Jens Lassen | 10.08.2016 | 01.02.2018 | formand |
Claus Gulbech Clausen | 10.08.2016 | 30.01.2017 | bestyrelsesmedlem |
Morten Kamuk Funder-Schmidt | 10.08.2016 | 30.01.2017 | bestyrelsesmedlem |
Mads Bjørn Outzen | 10.08.2016 | 30.01.2017 | bestyrelsesmedlem |
Jens Lassen | 26.11.2014 | 09.08.2016 | bestyrelsesmedlem |
Claus Gulbech Clausen | 26.11.2014 | 09.08.2016 | formand |
Steen Oluf Madsen | 24.10.2013 | 31.01.2018 | bestyrelsesmedlem |
Tommy Schultz Christensen | 24.10.2013 | 26.11.2014 | bestyrelsesmedlem |
Per Henriksen Demant | 24.10.2013 | 26.11.2014 | formand |
Jørn Frøhlich | 12.10.1995 | 24.10.2013 | formand |
Poul Stemann Andersen | 27.01.1981 | 26.11.2014 | bestyrelsesmedlem |
Erik Stemann Andersen | 27.01.1981 | 26.11.2014 | bestyrelsesmedlem |
Kai Trier | 27.01.1981 | 24.10.2013 | bestyrelsesmedlem |
Birger Aksel Hansen | 27.01.1981 | 24.10.2013 | bestyrelsesmedlem |
Arne Kielberg | 27.01.1981 | 12.10.1995 | bestyrelsesmedlem |
Mette Andersen | 27.01.1981 | 20.11.1989 | bestyrelsesmedlem |
Anne Lise Trolle Andersen | 27.01.1981 | 20.11.1989 | bestyrelsesmedlem |
Barry Malcolm Brooke | 27.01.1981 | 08.02.1989 | bestyrelsesmedlem |
Keith Theodore Brooke | 27.01.1981 | 08.02.1989 | bestyrelsesmedlem |
Michael Laurence Brooke | 27.01.1981 | 08.02.1989 | bestyrelsesmedlem |