Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 1996-01-11 fjernes Navne: CH. JOHANSENS BOGTRYKKERI ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-05 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-05 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-04 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Rådmandsgade 39, 2200 København N (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-05 fjernes Direktion: Finn Klingberg Mortensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-05 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1981-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-05 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1980-12-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-05 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-05 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-05 fjernes Revisor: Stig Lykke Mortensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-01-05 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-24 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-23 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-15 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-06-22 fjernes Direktion: Egil Klingberg Mortensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-12-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive bogtrykkervirksomhed og dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-12-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-12-03 tilføjes Vedtægter: 1984-12-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-12-19 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rådmandsgade 39, 2200 København N (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-12-19 tilføjes Direktion: Egil Klingberg Mortensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-12-19 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1981-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-12-19 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1980-12-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-12-19 tilføjes Navne: CH. JOHANSENS BOGTRYKKERI ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-12-19 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-12-19 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-12-19 tilføjes Revisor: Stig Lykke Mortensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-12-19 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-12-19 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)