Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Legale ejere | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Revisor | Reelle ejere | Hovedbranche | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Bestyrelse | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-12-29 tilføjes Legale ejere: Erik Faudel (offentliggjort 2023-12-29)
Den 2023-12-28 fjernes Legale ejere: Erik Faudel (offentliggjort 2023-12-29)
Den 2023-10-04 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-06 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-29 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-07-05 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-31 tilføjes Legale ejere: Erik Faudel, Peter Faudel, Morten Vanghøj Faudel (offentliggjort 2023-12-29)
Den 2018-12-30 fjernes Legale ejere: Erik Faudel, Peter Faudel, Morten Vanghøj Faudel (offentliggjort 2019-07-04)
Den 2018-09-05 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-08-21 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-08-30 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-08-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er at erhverve og tilplante arealer og drive skovbrug (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-31 tilføjes Vedtægter: 2013-08-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-31 fjernes Revisor: RND PARTNER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-03 tilføjes Legale ejere: Peter Faudel, Morten Vanghøj Faudel, Mads Juul Faudel, Mette Faudel Dall, Rasmus Faudel (offentliggjort 2019-07-04)
Den 2011-12-02 fjernes Legale ejere: Peter Faudel, Mads Juul Faudel, Mette Faudel Dall, Rasmus Faudel, Morten Vanghøj Faudel (offentliggjort 2017-12-10)
Den 2011-12-03 tilføjes Reelle ejere: Erik Faudel (offentliggjort 2023-12-29)
Den 2011-12-02 fjernes Reelle ejere: Erik Faudel (offentliggjort 2019-07-04)
Den 2011-08-29 tilføjes Revisor: RND PARTNER REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-08-29 fjernes Revisor: Landbosyd (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Dyrkning af træer og andre skovbrugsaktiviteter (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Skovbrug (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sønder Hostrup Østergade 34, 6200 Aabenraa (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Sønder Hostrup Østergade 34, 6200 Aabenraa (offentliggjort 2001-10-30)
Den 2002-05-01 tilføjes Revisor: Landbosyd (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-01 fjernes Revisor: STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB AF 1. JULI 1998 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sønder Hostrup Østergade 34, 6200 Aabenraa (offentliggjort 2001-10-30)
Den 2001-08-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Østerbrogade 204, 3. tv., 2100 København Ø (offentliggjort 2000-07-17)
Den 2001-08-25 tilføjes Direktion: Erik Faudel (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-08-25 fjernes Direktion: Adam Fink (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-08-25 fjernes Bestyrelse: Jørgen Troelssøn Fink (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-08-15 tilføjes Legale ejere: Erik Faudel, Eva Faudel (offentliggjort 2019-07-04)
Den 2001-08-14 fjernes Legale ejere: Eva Faudel, Erik Faudel (offentliggjort 2017-12-10)
Den 2001-08-15 tilføjes Reelle ejere: Erik Faudel, Eva Faudel (offentliggjort 2019-07-04)
Den 2000-07-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østerbrogade 204, 3. tv., 2100 København Ø (offentliggjort 2000-07-17)
Den 2000-07-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Vægterpladsen 1, 6200 Aabenraa (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-01-08 tilføjes Bestyrelse: Hans Carl Fink (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-01-08 tilføjes Direktion: Adam Fink (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1999-10-26 fjernes Bestyrelse: Troels Marstrand Trier Fink (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1999-10-26 fjernes Direktion: Troels Marstrand Trier Fink (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1996-06-30 tilføjes Bestyrelse: Niels Troelssøn Fink (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1993-12-01 fjernes Revisor: STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB AF 1. JULI 1998 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-25 fjernes Bestyrelse: Niels Troelssøn Fink (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1992-08-19 tilføjes Kapital (Kapital): 240.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 120.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1974-06-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vægterpladsen 1, 6200 Aabenraa (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1974-06-15 tilføjes Bestyrelse: Niels Troelssøn Fink (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1974-06-15 tilføjes Direktion: Troels Marstrand Trier Fink (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1974-06-15 tilføjes Hovedbranche: Skovbrug (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1974-06-15 tilføjes Navne: JEP FINK PLANTAGE ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1974-06-15 tilføjes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1974-06-15 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1974-06-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1974-06-15 tilføjes Revisor: STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB AF 1. JULI 1998, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB AF 1. JULI 1998 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1974-06-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1974-06-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 0011-12-03 tilføjes Legale ejere: Eva Faudel, Erik Faudel, Peter Faudel, Mads Juul Faudel, Mette Faudel Dall, Rasmus Faudel, Morten Vanghøj Faudel (offentliggjort 2017-12-10)