Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Peter Hald Appel | 30.09.2022 | 09.08.2023 | direktør |
Michael Keldsen | 02.09.2014 | 30.09.2022 | direktør |
Henk Vyncke | 11.03.2004 | 02.09.2014 | direktør |
Jack Lee Foster | 14.06.2002 | 11.03.2004 | direktør |
Ole Lauritsen | 17.02.2000 | 14.06.2002 | direktør |
Per Thormod Jensen | 20.06.1975 | 17.02.2000 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Henk Vyncke | 11.03.2004 | 02.09.2014 | bestyrelsesmedlem |
Jack Lee Foster | 14.06.2002 | 11.03.2004 | bestyrelsesmedlem |
Peter Johannes Wilhelmus Hegge | 30.11.2000 | 15.12.2004 | bestyrelsesmedlem |
Ole Lauritsen | 17.02.2000 | 14.06.2002 | bestyrelsesmedlem |
Michael Keldsen | 20.06.1975 | 02.09.2014 | bestyrelsesmedlem |
Mogens Skipper-Pedersen | 20.06.1975 | 30.11.2000 | bestyrelsesmedlem |
Per Thormod Jensen | 20.06.1975 | 17.02.2000 | bestyrelsesmedlem |
Erik Münter | 20.06.1975 | 26.03.1993 | bestyrelsesmedlem |
Gerrit Prins | 20.06.1975 | 21.06.1989 | bestyrelsesmedlem |