Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Hovedbranche | Navne | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | ||||
Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Bibranche | Årsbeskæftigelse | Kontaktoplysninger | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2008-05-13 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-13 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-12 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Følager 5, 2500 Valby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-05-13 fjernes Bestyrelse: Susan Elvi Dam (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-13 fjernes Direktion: Bjarne Guldmann Dam (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-13 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-05-13 fjernes Navne: MURERFIRMAET AF 22/5 2002 A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-05-13 fjernes Omlægningsperiode slut: 1999-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-13 fjernes Omlægningsperiode start: 1998-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-13 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-13 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-13 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-13 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2004-11-26)
Den 2003-12-18 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-17 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2003-03-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2004-11-26)
Den 2003-02-28 fjernes Bibranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2001-07-10)
Den 2003-02-28 fjernes Hovedbranche: Murerforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-09-23 tilføjes Bestyrelse: Carsten Dam (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-23 fjernes Bestyrelse: Eric Korre Horten (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-07-01 fjernes Kontaktoplysninger: bjarne-dam@bjarne-dam.dk (offentliggjort 2000-11-14)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-06-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive murermester- entreprenør- og investeringsvirksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-06 tilføjes Navne: MURERFIRMAET AF 22/5 2002 A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-06-05 fjernes Navne: MURERMESTER BJARNE DAM A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2002-06-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af et medlem af bestyrelsen i forening med en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-06 tilføjes Vedtægter: 2002-06-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-07-10 tilføjes Bibranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2001-07-10)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-11-02 tilføjes Kontaktoplysninger: bjarne-dam@bjarne-dam.dk (offentliggjort 2000-11-14)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-11-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1999-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-11-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1998-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-07-02 tilføjes Navne: MURERMESTER BJARNE DAM A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1998-07-01 fjernes Navne: BJARNE DAM INVEST A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1995-05-16 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-05-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-09-15 tilføjes Navne: BJARNE DAM INVEST A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1994-09-14 fjernes Navne: BJARNE GULDMANN DAM PETERSEN INVEST A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1993-03-26 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Følager 5, 2500 Valby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1980-11-01 tilføjes Bestyrelse: Eric Korre Horten (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-11-01 tilføjes Direktion: Bjarne Guldmann Dam (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-11-01 tilføjes Hovedbranche: Murerforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1980-11-01 tilføjes Navne: BJARNE GULDMANN DAM PETERSEN INVEST A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1980-11-01 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-11-01 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-11-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-11-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1980-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)