Ingen nuværende registrering.
Historik | Start | Stop |
---|
TVANGSOPLØST | 12.07.1999 | 12.07.1999 |
UNDER TVANGSOPLØSNING | 08.06.1999 | 11.07.1999 |
NORMAL | 24.11.1980 | 07.06.1999 |
Ingen nuværende registrering.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Historik | Start | Stop |
---|
Preben Busk-Matthiasen. | 15.04.1993 | 12.07.1999 |
Frank Pedersen Løt. | 01.08.1991 | 15.04.1993 |
Holger Hvidkjær. | 24.11.1980 | 31.07.1991 |
NORDJYLLANDS REVISIONSKONTOR, AKTIESELSKAB | 24.11.1980 | 09.12.1988 |
Ingen nuværende registrering.
Ingen nuværende registrering.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Historik | Start | Stop |
---|
A. E. KOPICENTER ApS | 21.02.1989 | 15.07.1999 |
EJLER NIELSENS MASKINFABRIK ApS | 24.11.1980 | 20.02.1989 |
Ingen nuværende registrering.
Historik | Start | Stop |
---|
Selskabet tegnes af en direktør | 01.03.1995 | 12.07.1999 |
Virksomheden har ikke ændret Tegningsregel i sin
levetid. |
Ingen nuværende registrering.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.
Ingen nuværende registrering.
Ingen historik.