Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 1999-08-17 fjernes Navne: FELDVOSS, INGENIØR- OG KONSULENTFIRMA ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-08-16 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-08-16 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-08-15 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-08-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Himmerlandsvej 40, 1., 9520 Skørping (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-08-16 fjernes Direktion: Finn Feldvoss (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-08-16 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1981-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-08-16 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1980-11-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-08-16 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-08-16 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-08-16 fjernes Revisor: Ove Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-08-16 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-11 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-10 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-02-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive rådgivende ingeniørvirksomhed og yde konsulentbistand i tekniske anliggender (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-02-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-02-19 tilføjes Vedtægter: 1981-02-19 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-11-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Himmerlandsvej 40, 1., 9520 Skørping (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-11-24 tilføjes Direktion: Finn Feldvoss (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-11-24 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1981-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-11-24 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1980-11-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-11-24 tilføjes Navne: FELDVOSS, INGENIØR- OG KONSULENTFIRMA ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-11-24 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-11-24 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-11-24 tilføjes Revisor: Ove Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-11-24 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-11-24 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)