Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | ||||
Virksomhedsform | Kapital | Kapitalvaluta | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1998-05-05 fjernes Navne: JYSK GULDKØB ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-23 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-23 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-22 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Søndergade 1, 8100 Aarhus C (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-23 fjernes Bestyrelse: Poul Anton Rasmussen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-23 fjernes Direktion: Søren Rasmussen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-23 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1981-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-23 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1980-11-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-23 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-23 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-23 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-04-23 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-11 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-10 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-11-08 fjernes Direktion: Ingerlise Ellen Rasmussen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-06-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og foretage kapitalinvestering (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-06-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens formand alene eller af en direktør alene eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-06-30 tilføjes Vedtægter: 1984-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-11-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Søndergade 1, 8100 Aarhus C (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-11-13 tilføjes Bestyrelse: Poul Anton Rasmussen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-11-13 tilføjes Direktion: Ingerlise Ellen Rasmussen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-11-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1981-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-11-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1980-11-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-11-13 tilføjes Navne: JYSK GULDKØB ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-11-13 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-11-13 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-11-13 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-11-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-11-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)