Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Hans Christian Østergaard | 15.09.1934 | 01.01.1990 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Søren Møller Nielsen | 15.09.1934 | 01.01.1990 | bestyrelse |
Ditlev Engelholm | 15.09.1934 | 01.01.1990 | bestyrelse |
Hans Ejvind Hansen | 15.09.1934 | 01.01.1990 | bestyrelse |
Jørgen Due Pernø | 15.09.1934 | 25.05.1989 | bestyrelse |
Poul Randrup Andersen | 15.09.1934 | 11.03.1988 | bestyrelse |
Bendt Hansen | 15.09.1934 | 23.02.1988 | bestyrelse |