Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Frede Hansen Møller | 29.12.1969 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jens-Jørn Gram | 29.12.1969 | 12.07.2010 | direktør |
Per Staunsager | 29.12.1969 | 09.11.1988 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Frede Hansen Møller | 29.12.1969 | 30.12.1996 | bestyrelsesmedlem |
Jens-Jørn Gram | 29.12.1969 | 30.12.1996 | bestyrelsesmedlem |
Bente Margrethe Lemming Møller | 29.12.1969 | 30.12.1996 | bestyrelsesmedlem |
Yvonne Hornemann Gram | 29.12.1969 | 30.12.1996 | bestyrelsesmedlem |
Willy Johannes Madsen | 29.12.1969 | 30.12.1996 | formand |
Per Staunsager | 29.12.1969 | 09.11.1988 | bestyrelsesmedlem |