Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Kristina Lehmann Schjøtt | 01.12.2023 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Bert Schultz | 15.05.2023 | 01.12.2023 | adm. dir |
Stephan Homilius Scheelke | 01.02.2022 | 01.05.2023 | adm. dir |
Kirstine Haubro Uhrbrand | 15.03.2014 | 01.02.2022 | adm. dir |
Allan Buus | 29.11.2009 | 11.10.2013 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Mette Bossen Linnet | 28.04.2022 | bestyrelsesmedlem |
Jacob Bartholin | 01.09.2021 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Juul | 01.04.2020 | formand |
Poul-Henrik Jensen | 06.10.2016 | næstformand |
Viggo Sten Christensen | 30.10.2015 | bestyrelsesmedlem |
Lars Nauheimer | 15.03.2014 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jan Wilhelmsen | 01.02.2021 | 28.04.2022 | bestyrelsesmedlem |
Bo Knorborg Ludvigsen | 22.02.2017 | 19.01.2021 | bestyrelsesmedlem |
Peter Riber Okholm | 06.10.2016 | 16.05.2024 | bestyrelsesmedlem |
Svend Erik Lilleøre | 24.02.2016 | 01.09.2021 | bestyrelsesmedlem |
Anker Hintze | 15.03.2014 | 30.10.2015 | bestyrelsesmedlem |
Stig Bang-Mortensen | 15.09.2012 | 01.04.2020 | formand |
Maria Møller Theessink | 31.07.2012 | 01.10.2014 | bestyrelsesmedlem |
Annelise Grinsted | 31.07.2012 | 07.01.2014 | bestyrelsesmedlem |
Jeppe Lange Nielsen | 04.10.2011 | 07.01.2014 | bestyrelsesmedlem |
Poul-Henrik Jensen | 04.08.2010 | 05.10.2016 | bestyrelsesmedlem |
Anker Hintze | 29.11.2009 | 14.09.2012 | bestyrelsesmedlem |
Nis Peter Jollmann | 21.12.2007 | 04.08.2010 | bestyrelsesmedlem |
Jens Ove Kjær | 21.12.2007 | 08.10.2009 | bestyrelsesmedlem |
Christian Karsten Sauer | 01.01.2003 | 15.09.2012 | formand |
Hans Thyssen Nielsen | 02.07.1986 | 21.12.2007 | bestyrelsesmedlem |
Jonny Knudsen | 02.07.1986 | 21.12.2007 | bestyrelsesmedlem |
Jens Orla Ingvard Tangbæk | 02.07.1986 | 01.01.2003 | bestyrelsesmedlem |
Tom Carlos Buhmann | 02.07.1986 | 21.01.1997 | bestyrelsesmedlem |
Ole Bødker | 02.07.1986 | 06.02.1992 | bestyrelsesmedlem |
Knud Erich Jensen | 02.07.1986 | 06.02.1992 | bestyrelsesmedlem |
Anker Hintze | 02.07.1986 | 06.02.1992 | bestyrelsesmedlem |
Tom Carlos Buhmann | 02.07.1986 | 13.05.1986 | bestyrelsesmedlem |
Erik Eriksen | 02.07.1986 | 13.05.1986 | bestyrelsesmedlem |
Hans Thomsen Lydiksen | 02.07.1986 | 13.05.1986 | bestyrelsesmedlem |
Erling Overgaard | 02.07.1986 | 13.05.1986 | bestyrelsesmedlem |