Sektion (alle) | |||||||
Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | xbrl | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Hovedbranche | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Formål | Navne | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Legale ejere | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-12-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kirkevænget 289, 8310 Tranbjerg J (offentliggjort 2023-12-14)
Den 2023-12-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Viaduktvej 5, 8260 Viby J (offentliggjort 2023-12-14)
Den 2001-12-21 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: COMPANY EJENDOMSSELSKAB A/S. (offentliggjort 2015-01-28)
Den 2001-12-21 sletter virksomheden Ejerskaber: PJ af 1. juli 2015 A/S. (offentliggjort 2023-07-18)
Den 2023-11-13 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-13 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-13 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2021-12-12 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2021-12-13 fjernes Revisor: Advosion, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2021-12-14 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-15 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-19 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-21 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-02 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-02 tilføjes Revisor: Advosion, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2016-05-02 fjernes Revisor: ALKE 2019 APS (offentliggjort 2017-10-31)
Den 2012-03-12 tilføjes Revisor: ALKE 2019 APS (offentliggjort 2017-10-31)
Den 2012-03-12 fjernes Revisor: ALKE 2019 APS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2003-03-18)
Den 2002-04-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2003-03-18)
Den 2002-03-31 fjernes Hovedbranche: VVS-installatører og blikkenslagerforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-12-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Viaduktvej 5, 8260 Viby J (offentliggjort 2023-12-14)
Den 2001-12-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Vermundsgade 11, 8260 Viby J (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-12-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed som holdingselskab, samt gennem dattervirksomheder at drive handel, produktion og udlejning af fast ejendom. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-21 tilføjes Navne: COMPANY HOLDING A/S (offentliggjort 2002-01-25)
Den 2001-12-20 fjernes Navne: V.V.S. COMPANY A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2001-12-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller 2 bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-21 tilføjes Vedtægter: 2001-12-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-29 tilføjes Revisor: ALKE 2019 APS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-11-29 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1995-09-26 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-09-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-11-16 fjernes Bestyrelse: Arne Tollaksen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1989-01-18 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-01-13)
Den 1988-12-20 tilføjes Navne: V.V.S. COMPANY A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1988-12-19 fjernes Navne: VVS. COMPANY J.P. ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1988-12-19 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-12-19 fjernes Direktion: Poul Elo Frederiksen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1988-12-19 fjernes Revisor: MAMI FINANS ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-10-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vermundsgade 11, 8260 Viby J (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1980-10-13 tilføjes Bestyrelse: Arne Tollaksen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1980-10-13 tilføjes Direktion: Poul Elo Frederiksen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1980-10-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1981-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-10-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1980-10-13 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-10-13 tilføjes Hovedbranche: VVS-installatører og blikkenslagerforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1980-10-13 tilføjes Legale ejere: Jørn Laustsen, Poul Elo Frederiksen (offentliggjort 2018-01-03)
Den 1980-10-12 tilføjes Legale ejere: Jørn Laustsen (offentliggjort 2018-01-03)
Den 1980-10-12 fjernes Legale ejere: Jørn Laustsen (offentliggjort 2018-01-03)
Den 1980-10-13 tilføjes Navne: VVS. COMPANY J.P. ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1980-10-13 tilføjes Reelle ejere: Jørn Laustsen, Poul Elo Frederiksen (offentliggjort 2018-01-03)
Den 1980-10-13 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-10-13 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-10-13 tilføjes Revisor: MAMI FINANS ApS, ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-10-13 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1980-10-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)