Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Vedtægter | xbrl | Revisor | ||||
Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Binavne | Navne | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Direktion | ||||
Hovedbranche | Bibranche | Formål | Tegningsregel | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revision fravalgt | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2016-04-21 sletter virksomheden Ejerskaber: AKD Udvikling A/S. (offentliggjort 2023-02-20)
Den 2022-02-24 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: AKD EJENDOMME A/S. (offentliggjort 2022-03-10)
Den 2024-06-19 tilføjes Vedtægter: 2024-06-19 (offentliggjort 2024-07-02)
Den 2024-06-23 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-22 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-07-06)
Den 2023-06-22 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-07-06)
Den 2023-06-22 tilføjes Vedtægter: 2023-06-22 (offentliggjort 2024-07-02)
Den 2023-06-30 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-04-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Herningvej 38, 7330 Brande (offentliggjort 2023-04-12)
Den 2023-04-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Herningvej 38, 7330 Brande (offentliggjort 2023-04-12)
Den 2023-01-01 tilføjes Bestyrelse: Jacob Sig Treldal Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-01-25)
Den 2022-12-31 fjernes Bestyrelse: Alex Ostersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-01-25)
Den 2022-06-23 tilføjes Bestyrelse: Henning Thybo (næstformand) (offentliggjort 2022-06-27)
Den 2022-06-22 tilføjes Bestyrelse: Gregers Kristensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-06-27)
Den 2022-06-22 fjernes Bestyrelse: Peter Christian Petersen (formand) (offentliggjort 2022-06-27)
Den 2022-06-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-28 tilføjes Binavne: Andelskartoffelmelsfabrikken Midtjylland A.m.b.A, Andels-Kartoffelmelsfabrikken Sønderjylland AMBA (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2022-02-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Herningvej 38, 7330 Brande (offentliggjort 2023-04-12)
Den 2022-02-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Tøndervej 3, 6520 Toftlund (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2022-02-24 tilføjes Bestyrelse: Martin Arvad Nielsen (næstformand) (offentliggjort 2022-06-27)
Den 2022-02-23 fjernes Bestyrelse: Viggo Nissen Conradsen (næstformand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2022-02-24 tilføjes Navne: Andels-Kartoffelmelsfabrikken Danmark A.m.b.a. (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2022-02-23 fjernes Navne: ANDELS-KARTOFFELMELSFABRIKKEN SØNDERJYLLAND (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2022-02-24 tilføjes Vedtægter: 2022-02-24 (offentliggjort 2023-07-06)
Den 2021-06-21 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tøndervej 3, 6520 Toftlund (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2020-07-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Tøndervej 3, 6520 Toftlund (offentliggjort 2020-07-08)
Den 2020-06-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tøndervej 3, 6520 Toftlund (offentliggjort 2020-07-08)
Den 2020-06-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Tøndervej 3, 6520 Toftlund (offentliggjort 2020-06-25)
Den 2020-06-22 tilføjes Bestyrelse: Viggo Nissen Conradsen (næstformand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2020-06-21 fjernes Bestyrelse: Viggo Nissen Conradsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-06-25)
Den 2020-06-18 tilføjes Bestyrelse: Christian Brinkmann Mikkelsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-06-27)
Den 2020-06-18 fjernes Bestyrelse: Laurits Holm Rosenlund (næstformand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2020-06-23 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-10-31)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-08-27)
Den 2019-06-20 tilføjes Bestyrelse: Bjarne Lund Madsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-06-27)
Den 2019-06-20 fjernes Bestyrelse: Peter Hørlück Thyssen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2019-06-24 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-21 tilføjes Bestyrelse: Viggo Nissen Conradsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-06-25)
Den 2018-06-21 fjernes Bestyrelse: Jørgen Johannes Nederby (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2018-06-27 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-03-14)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-09-21)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-15 tilføjes Bestyrelse: Søren Clausen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-06-15 fjernes Bestyrelse: Arne Nicolaisen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-06-15 tilføjes Vedtægter: 2017-06-15 (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-06-20 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-01-24)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-06-17 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-05-01)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-04-15)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-10-01 tilføjes Direktion: Jens Christian Jørgensen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-10-01 fjernes Direktion: Laurits Holm Rosenlund (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-06-06 fjernes Direktion: Jens Jørgen Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-06-03 tilføjes Direktion: Laurits Holm Rosenlund (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-06-20 tilføjes Bestyrelse: Jørn Outzen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-06-20 fjernes Bestyrelse: Jørn Outzen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af stivelse og stivelsesprodukter (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af stivelse og stivelsesprodukter (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-30 fjernes Bibranche: Agerbrug i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-30 fjernes Bibranche: Fremstilling af færdige foderblandinger til landbrug og pelsdyravl (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-30 fjernes Bibranche: Kornavl (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tøndervej 3, 6520 Toftlund (offentliggjort 2020-06-25)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Tøndervej 3, 6520 Toftlund (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-06-21 tilføjes Bestyrelse: Søren Mygind Bojsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-06-21 fjernes Bestyrelse: Frode Rindom (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-12-06 tilføjes Formål: Selskabets formål er gennem fabrikation af kartoffelmel, salg af kartofler til pulverproduktion og ved forædling af andre landbrugsprodukter, at hjembringe det størst mulige udbytte til andelshaverne. Køb af kartofler og andre landbrugsprodukter fra ikke- andelshavere kan finde sted i begrænset omfang (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-06 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsen ved 3 medlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-06 tilføjes Vedtægter: 2005-12-06 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-06-14 tilføjes Bestyrelse: Jørgen Johannes Nederby (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-06-14 fjernes Bestyrelse: Johann Anton Blomgreen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-20 tilføjes Bestyrelse: Frode Rindom (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-06-20 fjernes Bestyrelse: Jørgen Schmidt Lund (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-06-01 tilføjes Direktion: Jens Jørgen Nielsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1998-06-01 fjernes Direktion: Erik Gunnar Johansen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1933-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tøndervej 3, 6520 Toftlund (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1933-01-01 tilføjes Bestyrelse: Jørgen Schmidt Lund (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1933-01-01 tilføjes Bibranche: Agerbrug i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1933-01-01 tilføjes Bibranche: Fremstilling af færdige foderblandinger til landbrug og pelsdyravl (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1933-01-01 tilføjes Bibranche: Kornavl (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1933-01-01 tilføjes Direktion: Erik Gunnar Johansen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1933-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1996-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1933-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1995-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1933-01-01 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af stivelse og stivelsesprodukter (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1933-01-01 tilføjes Navne: ANDELS-KARTOFFELMELSFABRIKKEN SØNDERJYLLAND (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1933-01-01 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1933-01-01 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1933-01-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 1933-01-01 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2023-07-06)
Den 1933-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 140 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1933-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)