Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Joris Maria H. Lambert | 18.03.2024 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jens Thurøe | 06.03.2023 | 18.03.2024 | direktør |
Niklas Järbur | 01.10.2017 | 06.03.2023 | adm. dir |
Søren Gaardboe | 01.01.2007 | 30.09.2017 | adm. dir |
Ole Frede Nielsen | 28.07.1966 | 31.12.2006 | direktør |
Peter Bülow | 28.07.1966 | 24.02.2000 | direktør |
Kristian Valdemar Madsen | 28.07.1966 | 09.05.1994 | direktør |
Verner Sandager Christensen | 28.07.1966 | 21.06.1990 | direktør |
Nils Christer Thilander | 28.07.1966 | 21.06.1990 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Joris Maria H. Lambert | 18.03.2024 | bestyrelsesmedlem |
Jens Thurøe | 18.03.2024 | formand |
Jeno Szilagyi | 06.03.2023 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Niklas Järbur | 06.03.2023 | 18.03.2024 | formand |
Jens Thurøe | 06.03.2023 | 17.03.2024 | bestyrelsesmedlem |
Niklas Järbur | 19.03.2019 | 05.03.2023 | bestyrelsesmedlem |
Jeno Szilagyi | 19.03.2019 | 05.03.2023 | formand |
Anna Gunilla Marie Andersson | 30.06.2017 | 19.03.2019 | formand |
Lars Hoff | 27.04.2017 | 19.03.2019 | bestyrelsesmedlem |
Gunnar Christiansen | 09.10.2013 | 31.01.2018 | bestyrelsesmedlem |
Annette Birgit Jespersen | 09.10.2013 | 01.09.2016 | suppleant |
Hans Christian Schmidt | 29.02.2012 | 18.11.2020 | bestyrelsesmedlem |
Thomas Erik Thestrup Jensen | 29.02.2012 | 09.10.2013 | suppleant |
Vibeke Hermann | 29.02.2012 | 09.10.2013 | suppleant |
Mattias Hallendorff | 17.06.2011 | 30.06.2017 | formand |
Allan Jørgensen Dalum | 17.06.2011 | 27.04.2017 | bestyrelsesmedlem |
Brian Jørgen Fischer | 29.04.2008 | 09.10.2013 | bestyrelsesmedlem |
Klaus Madsen | 29.04.2008 | 29.02.2012 | suppleant |
Stig Eric Johansson | 24.04.2008 | 17.06.2011 | formand |
Jan-Gunnar Jonte Norrmann | 24.04.2008 | 17.05.2010 | bestyrelsesmedlem |
Søren Gaardboe | 03.01.2007 | 06.03.2023 | bestyrelsesmedlem |
Gunnar Christiansen | 20.02.2004 | 29.02.2012 | bestyrelsesmedlem |
Mats Ivan Nordlander | 18.11.2003 | 24.04.2008 | formand |
Stig Jonas Olsson | 14.01.2002 | 18.11.2003 | bestyrelsesmedlem |
Søren Ole Larsen | 01.09.2000 | 29.04.2008 | bestyrelsesmedlem |
Poul Verner Reuss Andersen | 01.09.2000 | 20.02.2004 | bestyrelsesmedlem |
Bendt Kirk | 01.09.2000 | 31.01.2001 | suppleant |
Ib Andersen | 30.06.1999 | 31.12.2000 | bestyrelsesmedlem |
Jan Peter Kullberg | 15.03.1999 | 14.01.2002 | bestyrelsesmedlem |
Martin Carl Svalstedt | 12.03.1995 | 15.03.1999 | bestyrelsesmedlem |
Ole Frede Nielsen | 28.07.1966 | 03.01.2007 | bestyrelsesmedlem |
Sven Rosman | 28.07.1966 | 18.11.2003 | bestyrelsesmedlem |
Anna Pontoppidan Frifelt | 28.07.1966 | 14.01.2002 | suppleant |
Jens Bugge | 28.07.1966 | 01.09.2000 | bestyrelsesmedlem |
Flemming Dupont Andersen | 28.07.1966 | 01.09.2000 | bestyrelsesmedlem |
Kaj Malling Beck | 28.07.1966 | 01.09.2000 | suppleant |
Johnny Rene Clausen | 28.07.1966 | 13.12.1996 | bestyrelsesmedlem |
Tove Ravnborg | 28.07.1966 | 13.12.1996 | suppleant |
Ib Andersen | 28.07.1966 | 12.03.1995 | bestyrelsesmedlem |
Bengt Ringdahl | 28.07.1966 | 25.03.1994 | bestyrelsesmedlem |
Lars Bengtsson | 28.07.1966 | 25.03.1994 | bestyrelsesmedlem |
Rainer Karl Koster | 28.07.1966 | 25.03.1994 | bestyrelsesmedlem |
Jesper Haase | 28.07.1966 | 30.03.1993 | bestyrelsesmedlem |
Lars-Åke Helgeson | 28.07.1966 | 18.06.1992 | bestyrelsesmedlem |
Preben Rud Christensen Hvas | 28.07.1966 | 28.02.1992 | bestyrelsesmedlem |
Jens Bugge | 28.07.1966 | 28.02.1992 | suppleant |
Henrik Nielsen | 28.07.1966 | 28.02.1992 | suppleant |
Henning Ebbe Lauridsen | 28.07.1966 | 26.11.1991 | bestyrelsesmedlem |
Verner Sandager Christensen | 28.07.1966 | 26.11.1991 | bestyrelsesmedlem |
Niels Erik Mørch | 28.07.1966 | 10.09.1991 | formand |
Sten Torkel Hastings Hogberg | 28.07.1966 | 21.06.1990 | bestyrelsesmedlem |
Peter Francis Hutton | 28.07.1966 | 21.06.1990 | bestyrelsesmedlem |
Lars-Åke Helgesson | 28.07.1966 | 21.06.1990 | bestyrelsesmedlem |
Arne Sigfrid Alm | 28.07.1966 | 21.06.1990 | næstformand |
Lars Gustaf Rudstrom | 28.07.1966 | 11.05.1989 | bestyrelsesmedlem |
Ove Gunvad | 28.07.1966 | 16.12.1987 | bestyrelsesmedlem |
Flemming Georg Hansen | 28.07.1966 | 16.12.1987 | suppleant |