Sektion (alle) | |||||||
Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Binavne | Virksomhedsstatus | ||||
Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-09-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2012-01-05 fjernes Binavne: SVEND CHRISTENSENS AUTOHUS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-29 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-29 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-28 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Ellebjergvej 138, 2450 København SV (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-12-29 fjernes Bestyrelse: Bent Oluf Dyg Rasmussen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-29 fjernes Direktion: Jan Dyg Rasmussen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-29 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-12-29 fjernes Navne: SCA A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-12-29 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-29 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-29 fjernes Revisor: DANSK REVISION ROSKILDE, GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-29 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2009-02-06 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-02-05 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med personbiler, varebiler og minibusser (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Detailhandel med biler (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-17 tilføjes Bestyrelse: Tage Kolls (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-09-11 fjernes Bestyrelse: Thomas Høiland (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-08-16 tilføjes Revisor: DANSK REVISION ROSKILDE, GODKENDT REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-06-28 fjernes Bestyrelse: Benny Schwartz (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-06-28 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-05-01 fjernes Bestyrelse: John Dyreborg Knudsen (personlig_suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-04-27 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, fabrikation, finansiering og investering, herunder køb og salg af værdipapirer, men ikke handel med fast ejendom. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-27 tilføjes Navne: SCA A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-04-26 fjernes Navne: SVEND CHRISTENSENS AUTOHUS A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-04-27 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af 1 direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-27 tilføjes Vedtægter: 2005-04-27 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-11-26 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-26 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-10-30 tilføjes Bestyrelse: Benny Schwartz (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-30 fjernes Bestyrelse: Fritz Reuther (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-07-11 fjernes Direktion: Thomas Høiland (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-06-06 tilføjes Bestyrelse: Thomas Høiland (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-06 tilføjes Direktion: Thomas Høiland (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-05-23 tilføjes Bestyrelse: Bent Oluf Dyg Rasmussen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-23 fjernes Bestyrelse: Per Norlav Jørgensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-23 tilføjes Direktion: Bent Oluf Dyg Rasmussen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-05-23 fjernes Direktion: Bent Oluf Dyg Rasmussen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-05-01 tilføjes Bestyrelse: Hans-Jørgen Petersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-01 fjernes Bestyrelse: Albert Schlüter (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-04-23 tilføjes Bestyrelse: Peter Balling Fonsager-Jensen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 50 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-04-24 tilføjes Bestyrelse: Christian Bengtsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-05-29 tilføjes Bestyrelse: Per Norlav Jørgensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-29 fjernes Bestyrelse: Flemming Hilding Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-19 tilføjes Kapital (Kapital): 4.800.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-21 tilføjes Kapital (Kapital): 11.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-21 fjernes Bestyrelse: Tage Kolls (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-04-11 fjernes Bestyrelse: Per Norlav Jørgensen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-12 tilføjes Kapital (Kapital): 4.800.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-04-12 fjernes Bestyrelse: Hans-Jørgen Petersen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-07 fjernes Bestyrelse: Richard Pattison Wood (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-10-19 fjernes Bestyrelse: Roar Holm (personlig_suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-28 fjernes Bestyrelse: Preben Dickow (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-08-28 fjernes Revisor: EJENDOMSSELSKABET VALBY LANGGADE 7B ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-26 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-26 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-09-26 fjernes Bestyrelse: Niels Jørgensen (personlig_suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-08 fjernes Bestyrelse: Lasse Møllebro (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-04-08 fjernes Direktion: Lasse Møllebro (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 3.600.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1959-09-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ellebjergvej 138, 2450 København SV (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1959-09-29 tilføjes Bestyrelse: Lasse Møllebro (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1959-09-29 tilføjes Binavne: SVEND CHRISTENSENS AUTOHUS A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1959-09-29 tilføjes Direktion: Lasse Møllebro (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1959-09-29 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med biler (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1959-09-29 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1959-09-29 tilføjes Navne: SVEND CHRISTENSENS AUTOHUS A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1959-09-29 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1959-09-29 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1959-09-29 tilføjes Revisor: EJENDOMSSELSKABET VALBY LANGGADE 7B ApS, DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1959-09-29 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1959-09-29 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)