Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Michael Baun Christensen | 23.06.2017 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Walter Maurice M. Raes | 05.04.2017 | 23.06.2017 | adm. dir |
Flemming Lyngholm | 15.06.2015 | 05.04.2017 | adm. dir |
Walter Maurice M. Raes | 30.09.2014 | 15.06.2015 | adm. dir |
Henrik Vaaben Brandt | 02.04.2012 | 30.09.2014 | adm. dir |
Geert Karel A Schoenmaekers | 22.11.2011 | 02.04.2012 | adm. dir |
Morten Damgaard | 21.04.2010 | 22.11.2011 | adm. dir |
David John Walmsley | 01.01.2003 | 01.02.2010 | direktør |
Stephen William Law | 28.06.2002 | 31.12.2002 | direktør |
Jens Christian Toft-Petersen | 28.06.1996 | 28.06.2002 | direktør |
Tage Allan Holmbom | 26.01.1937 | 30.08.1993 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Etienne Fuzellier | 22.03.2021 | bestyrelsesmedlem |
Tim Reinhold Stampe-Christensen | 22.03.2021 | bestyrelsesmedlem |
Nathalie Estelle Angelique Gaspard | 10.09.2019 | bestyrelsesmedlem |
Grégory Lienard | 10.09.2019 | formand |
Michael Baun Christensen | 20.09.2017 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Anita Bro Rasmussen | 23.06.2017 | 22.03.2021 | bestyrelsesmedlem |
Hervé Georges Milcent | 28.04.2017 | 10.09.2019 | formand |
Nathalie Estelle Angelique Gaspard | 28.04.2017 | 20.09.2017 | bestyrelsesmedlem |
Rene Frank Larsen | 15.06.2015 | 22.03.2021 | bestyrelsesmedlem |
Flemming Lyngholm | 15.06.2015 | 28.04.2017 | bestyrelsesmedlem |
Walter Maurice M. Raes | 30.09.2014 | 25.11.2019 | bestyrelsesmedlem |
Christophe Chambre | 09.10.2012 | 15.06.2015 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Vaaben Brandt | 02.04.2012 | 30.09.2014 | bestyrelsesmedlem |
Geert Karel A Schoenmaekers | 22.11.2011 | 02.04.2012 | bestyrelsesmedlem |
Eric J. R. Bigeard | 26.08.2011 | 28.04.2017 | formand |
Georg Otto Honoré | 17.08.2011 | 28.04.2017 | bestyrelsesmedlem |
Jan Egebjerg Sjøgaard | 17.08.2011 | 15.06.2015 | bestyrelsesmedlem |
Philipe André Martinez | 31.05.2011 | 26.08.2011 | formand |
Anne-Dorthe Daugaard Sørensen | 15.04.2011 | 17.08.2011 | bestyrelsesmedlem |
Morten Damgaard | 21.04.2010 | 22.11.2011 | bestyrelsesmedlem |
Berit Frandsen | 28.02.2010 | 15.04.2011 | bestyrelsesmedlem |
Berit Frandsen | 30.11.2007 | 28.02.2010 | suppleant |
Ravinder Kumar Sharma | 30.11.2007 | 13.05.2008 | suppleant |
Henrik Debel | 09.03.2007 | 30.11.2007 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Debel | 09.03.2007 | 09.03.2007 | suppleant |
Finn Bjarne Olsen | 28.05.2004 | 28.02.2010 | bestyrelsesmedlem |
Lars Baumann Bundgaard | 28.05.2004 | 30.11.2007 | suppleant |
Therese Betak Crofts | 28.05.2004 | 31.08.2006 | suppleant |
Eric Jacques Pierre Bigeard | 30.06.2003 | 31.05.2011 | formand |
Stephane Bernard Bossut | 01.01.2003 | 09.10.2012 | bestyrelsesmedlem |
David John Walmsley | 01.01.2003 | 01.02.2010 | bestyrelsesmedlem |
Stephen William Law | 28.06.2002 | 31.12.2002 | bestyrelsesmedlem |
Lars Brødsgaard | 09.05.2000 | 17.08.2011 | bestyrelsesmedlem |
Henriette Mühlbach | 09.05.2000 | 09.03.2007 | bestyrelsesmedlem |
Anne-Dorthe Daugaard Sørensen | 09.05.2000 | 28.05.2004 | suppleant |
Jette Matzen | 09.05.2000 | 28.05.2004 | suppleant |
Anders Christian Kristiansen | 28.02.2000 | 31.01.2003 | bestyrelsesmedlem |
Robert Curtis Henry Vale | 02.04.1999 | 03.09.1999 | bestyrelsesmedlem |
Georges André Daniel Gaspard | 28.06.1996 | 06.05.2008 | bestyrelsesmedlem |
Jens Christian Toft-Petersen | 28.06.1996 | 28.06.2002 | bestyrelsesmedlem |
Philippe Paul Maizener | 28.06.1996 | 02.04.1999 | bestyrelsesmedlem |
Lisa Jensen | 26.01.1937 | 28.05.2004 | bestyrelsesmedlem |
Michael Hobel | 26.01.1937 | 09.05.2000 | bestyrelsesmedlem |
Mogens Durin | 26.01.1937 | 09.05.2000 | bestyrelsesmedlem |
Peter Fruergaard | 26.01.1937 | 09.05.2000 | suppleant |
Bjarne Martin Hansen | 26.01.1937 | 09.05.2000 | suppleant |
Herman Ditlev Federspiel | 26.01.1937 | 28.06.1996 | bestyrelsesmedlem |
Georg Bak-Hansen | 26.01.1937 | 28.06.1996 | bestyrelsesmedlem |
Axel Lejrskov | 26.01.1937 | 28.06.1996 | bestyrelsesmedlem |
Erik Reitzel | 26.01.1937 | 28.06.1996 | bestyrelsesmedlem |
Poul Nørregaard Rasmussen | 26.01.1937 | 28.06.1996 | bestyrelsesmedlem |
Niels Gustav John Bennet Borggaard | 26.01.1937 | 26.04.1994 | bestyrelsesmedlem |
Flemming Skytte Knudsen | 26.01.1937 | 26.04.1994 | bestyrelsesmedlem |
Poul Jørgen Jensen | 26.01.1937 | 23.06.1992 | bestyrelsesmedlem |
Bente Kristensen | 26.01.1937 | 02.05.1990 | bestyrelsesmedlem |
Ole Vilhelm Thygesen | 26.01.1937 | 02.05.1990 | suppleant |
Lennart Egelund-Dyrby | 26.01.1937 | 02.05.1990 | suppleant |
Mogens Durin | 26.01.1937 | 02.05.1990 | suppleant |
Hans Olaf Bennetzen | 26.01.1937 | 01.12.1987 | bestyrelsesmedlem |