Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Benny Møller | 01.10.2000 | 01.02.2001 | direktion |
Knud Sørensen | 27.06.1980 | 01.10.2000 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Flemming Arne Hansen | 01.10.2000 | 01.02.2001 | formand |
Benny Møller | 29.01.1999 | 01.02.2001 | bestyrelse |
Knud Erik Nordby | 23.01.1998 | 29.01.1999 | bestyrelse |
Søren Larsen | 27.06.1980 | 01.02.2001 | bestyrelse |
Mogens Dahl-Nielsen | 27.06.1980 | 23.01.1998 | bestyrelse |
Mogens Bonfils | 27.06.1980 | 10.02.1994 | bestyrelse |
Anders Østergaard Dahl | 27.06.1980 | 28.01.1993 | bestyrelse |
Vagn Høgh Jensen | 27.06.1980 | 02.03.1990 | bestyrelse |
Kaj Anker Andrea Rasmussen | 27.06.1980 | 02.03.1990 | bestyrelse |
Henry Jørgensen | 27.06.1980 | 02.03.1990 | bestyrelse |