Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Knud Erik Christensen | 09.04.2024 | suppleant |
Jannie Ringgren Backhausen | 13.04.2023 | bestyrelsesmedlem |
Thomas Nymann Sørensen | 13.04.2023 | bestyrelsesmedlem |
Tove Linda Christensen | 28.04.2022 | bestyrelsesmedlem |
Anders Christiansen | 25.05.2021 | bestyrelsesmedlem |
René Hylager Carlsen | 27.03.2019 | bestyrelsesmedlem |
Finn Mejlvang Christensen | 05.03.2009 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jane Lund Rosenkilde | 25.05.2021 | 09.04.2024 | suppleant |
Grit Theilgaard | 27.08.2020 | 09.04.2024 | bestyrelsesmedlem |
Søren Peter Aaen Rasmussen | 27.08.2020 | 28.04.2022 | bestyrelsesmedlem |
Anders Christiansen | 27.08.2020 | 24.05.2021 | suppleant |
Sara Jerup Andersen | 29.03.2017 | 13.04.2023 | bestyrelsesmedlem |
Jette Svendsen | 29.03.2017 | 25.05.2021 | bestyrelsesmedlem |
Vibeke Væhrens Christiansen | 29.03.2017 | 27.08.2020 | bestyrelsesmedlem |
Marianne Bregnhøj | 29.03.2017 | 27.08.2020 | suppleant |
Martin Enevold Nielsen | 29.03.2017 | 27.03.2019 | bestyrelsesmedlem |
Jette Svendsen | 31.03.2016 | 28.03.2017 | suppleant |
Vibeke Væhrens Christiansen | 31.03.2016 | 28.03.2017 | suppleant |
Linda Sørensen | 27.03.2014 | 27.08.2020 | bestyrelsesmedlem |
Tage Thomsen | 27.03.2014 | 29.03.2017 | bestyrelsesmedlem |
Hanne Merete Nielsen | 27.03.2014 | 29.03.2017 | bestyrelsesmedlem |
Keld Porsmose Larsen | 27.03.2014 | 31.03.2016 | suppleant |
Brian Einar Bertelsen | 09.04.2013 | 25.05.2021 | suppleant |
Jette Abildgaard | 09.04.2013 | 29.03.2017 | bestyrelsesmedlem |
Michael Vestergaard Thomsen | 09.04.2013 | 29.03.2017 | bestyrelsesmedlem |
Per Allerup | 09.04.2013 | 27.03.2014 | bestyrelsesmedlem |
Christian Nepper Lundsgaard | 09.04.2013 | 27.03.2014 | bestyrelsesmedlem |
Anni Thomsen | 09.04.2013 | 27.03.2014 | bestyrelsesmedlem |
Hanne Merete Nielsen | 09.04.2013 | 27.03.2014 | suppleant |
Hanne Merete Nielsen | 23.03.2012 | 09.04.2013 | bestyrelsesmedlem |
Anni Thomsen | 23.03.2012 | 09.04.2013 | suppleant |
Torkild Tougaard | 24.03.2010 | 13.04.2023 | bestyrelsesmedlem |
Anne Mette Ullitz Tybjerg | 24.03.2010 | 09.04.2013 | bestyrelsesmedlem |
Linda Sørensen | 24.03.2010 | 23.03.2012 | suppleant |
Brian Einar Bertelsen | 05.03.2009 | 09.04.2013 | bestyrelsesmedlem |
Birgit Krogsgaard Olsen | 05.03.2009 | 09.04.2013 | bestyrelsesmedlem |
Erik Broholm Andersen | 05.03.2009 | 09.04.2013 | næstformand |
Finn Larsen | 09.04.2008 | 24.03.2010 | bestyrelsesmedlem |
Anna-Marie Olesen | 09.04.2008 | 24.03.2010 | bestyrelsesmedlem |
Jette Abildgaard | 09.04.2008 | 24.03.2010 | suppleant |
Per Overlade Pasbjerg | 09.04.2008 | 05.03.2009 | formand |
Finn Larsen | 09.04.2008 | 09.04.2008 | suppleant |
Mette Nedergaard Koop | 16.04.2007 | 05.03.2009 | bestyrelsesmedlem |
Karen Haslund Andersen | 16.03.2006 | 23.03.2012 | bestyrelsesmedlem |
Tove Hansen | 16.03.2006 | 09.04.2008 | bestyrelsesmedlem |
Claus Lund Kristiansen | 03.04.2003 | 16.03.2006 | bestyrelsesmedlem |
Jytte Irene Højrup | 05.04.2001 | 05.03.2009 | bestyrelsesmedlem |
Carl Christian Olsen | 05.04.2001 | 16.04.2007 | suppleant |
Gert Andersen | 25.03.1999 | 16.03.2006 | bestyrelsesmedlem |
Kenny Koop | 25.03.1999 | 03.04.2003 | bestyrelsesmedlem |
Jytte Irene Højrup | 25.03.1999 | 05.04.2001 | suppleant |
Betty Christensen | 02.04.1998 | 25.03.1999 | suppleant |
Kirsten Frandsen | 04.07.1899 | 09.04.2008 | formand |
Annette Christiansen | 04.07.1899 | 16.04.2007 | bestyrelsesmedlem |
Karen Maria Jensen | 04.07.1899 | 16.03.2006 | bestyrelsesmedlem |
Inger Larsen | 04.07.1899 | 16.03.2006 | bestyrelsesmedlem |
Ole Jørgensen | 04.07.1899 | 05.04.2001 | næstformand |
Ingolf Ingvardsen Holmenlund | 04.07.1899 | 25.03.1999 | bestyrelsesmedlem |
Peter Kjeld Kjellev | 04.07.1899 | 25.03.1999 | bestyrelsesmedlem |
Jørgen Severin Hansen | 04.07.1899 | 02.04.1998 | suppleant |
Inga Sølvkær Thomsen | 04.07.1899 | 20.05.1997 | bestyrelsesmedlem |
Evald Christiansen | 04.07.1899 | 20.05.1997 | suppleant |
Vagn Andersen | 04.07.1899 | 23.04.1996 | bestyrelsesmedlem |