Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | Direktion | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 1988-08-26 fjernes Navne: SEJERØ KRO ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-15 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-15 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-14 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Brovej 12, 4592 Sejerø (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-15 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1981-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-15 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1980-06-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-15 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-15 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-15 fjernes Revisor: KALUNDBORG REVISIONS- & REGNSKABSKONTOR ANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-08-15 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-06-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-06-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-06-23 fjernes Direktion: Sonja Miemietz (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 30.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-01-02 tilføjes Formål: Selskabets formål er restaurationsvirksomhed, handel og dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-01-02 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-01-02 tilføjes Vedtægter: 1982-01-02 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-06-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Brovej 12, 4592 Sejerø (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-06-11 tilføjes Direktion: Sonja Miemietz (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-06-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1981-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-06-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1980-06-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-06-11 tilføjes Navne: SEJERØ KRO ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-06-11 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-06-11 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-06-11 tilføjes Revisor: KALUNDBORG REVISIONS- & REGNSKABSKONTOR ANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-06-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-06-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)