Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Preben Steen Hansen | 24.06.1980 | 10.08.1995 | direktion |
Jørgen Lau Pedersen | 24.06.1980 | 22.01.1992 | direktion |
Jens Ove Jensen | 24.06.1980 | 05.03.1990 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Flemming Møller Askjær | 24.06.1980 | 10.08.1995 | bestyrelse |
Preben Steen Hansen | 24.06.1980 | 10.08.1995 | bestyrelse |
Ove Kloch | 24.06.1980 | 10.08.1995 | formand |
Mikael Thau | 24.06.1980 | 07.06.1993 | bestyrelse |
Søren Illum Jensen | 24.06.1980 | 05.03.1990 | bestyrelse |
Lone Birgitte Jensen | 24.06.1980 | 05.03.1990 | bestyrelse |
Susanne Anette From | 24.06.1980 | 05.03.1990 | bestyrelse |
Jens Ove Jensen | 24.06.1980 | 05.03.1990 | bestyrelse |
Liss Conni Jensen | 24.06.1980 | 05.03.1990 | formand |