Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Lars Krister Klasmark | 03.05.2001 | 05.08.2004 | direktion |
Flemming Breinholt | 03.05.2001 | 03.05.2001 | adm. dir |
Jørgen Peter Schmidt | 26.06.1980 | 15.11.1993 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Marianne Hyldtoft | 11.04.2002 | 05.08.2004 | bestyrelse |
Lars Krister Klasmark | 03.05.2001 | 05.08.2004 | bestyrelse |
Flemming Breinholt | 03.05.2001 | 05.08.2004 | formand |
Mads Dybvad Sørensen | 03.05.2001 | 11.04.2002 | bestyrelse |
Per Lars Martin Carlson | 20.11.1997 | 03.05.2001 | bestyrelse |
Leif Tomas Mikael Salzmann | 20.11.1997 | 03.05.2001 | formand |
Lars Anders Ortegren | 26.06.1980 | 20.11.1997 | bestyrelse |
Folke Magnus Ehrenstråhle | 26.06.1980 | 20.11.1997 | formand |
Inge Tove Petersen | 26.06.1980 | 13.06.1995 | bestyrelse |
Jørgen Peter Schmidt | 26.06.1980 | 13.06.1995 | formand |
Karen Else Rigmor Schmidt | 26.06.1980 | 15.11.1993 | bestyrelse |
Inge Tove Petersen | 26.06.1980 | 15.11.1993 | suppleant |