Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | ||||
Bestyrelse | Direktion | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftet før 1900 | Virksomhedsform | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 1990-03-19 fjernes Binavne: DANSK PÅSKEBOCKBRYGGERI A/S (SVENDBORG BRYGHUS AKTIESELSKAB) (REGISTER-NUMMER 26.899), DANSK MAJBOCKBRYGGERI A/S (SVENDBORG BRYGHUS AKTIESELSKAB) (REGISTER-NUMMER 26.900), DANSK JULEBOCKBRYGGERI A/S (SVENDBORG BRYGHUS AKTIESELSKAB) (REGISTER-NUMMER 26.901), DANSK GULDBOCKBRYGGERI A/S (SVENDBORG BRYGHUS AKTIESELSKAB) (REGISTER-NUMMER 26.898) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-19 fjernes Navne: SVENDBORG BRYGHUS AKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-07 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-07 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-06 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Søgårdsvænget 15, 5700 Svendborg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-07 fjernes Bestyrelse: Leif Typkær (næstformand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-07 fjernes Direktion: Leif Typkær (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-07 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-07 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-07 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET L. LARSEN A/S, STATSAUTORISEREDE REVISORER (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-07 fjernes Stiftet før 1900: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-07 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-31 fjernes Revisor: "REVISIONSFIRMAET EDVIN MUNK RINGE A/S, STATSAUTORISEREDE REVISORER" (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-02-18 fjernes Direktion: Finn Ferslev (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 1.350.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-08-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive industri- og handelsvirksomhed, herunder særligt frem- stilling af øl, mineralvandsprodukter og øvrig hermed beslægtet virksomhed samt kapi- talanlæg, der fremmer selskabets formål (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-08-18 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med enten et medlem af bestyrelsen eller en direktør eller af bestyrelsens næstformand i forening med et medlem af bestyrelsen og en direktør eller af tre medlemmer af bestyrelsen i forening (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-08-18 tilføjes Vedtægter: 1986-08-18 (offentliggjort 2015-02-09)
Den tilføjes Beliggenhedsadresse: Søgårdsvænget 15, 5700 Svendborg (offentliggjort 2015-02-09)
Den tilføjes Bestyrelse: Leif Typkær (næstformand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den tilføjes Binavne: DANSK PÅSKEBOCKBRYGGERI A/S (SVENDBORG BRYGHUS AKTIESELSKAB) (REGISTER-NUMMER 26.899), DANSK MAJBOCKBRYGGERI A/S (SVENDBORG BRYGHUS AKTIESELSKAB) (REGISTER-NUMMER 26.900), DANSK JULEBOCKBRYGGERI A/S (SVENDBORG BRYGHUS AKTIESELSKAB) (REGISTER-NUMMER 26.901), DANSK GULDBOCKBRYGGERI A/S (SVENDBORG BRYGHUS AKTIESELSKAB) (REGISTER-NUMMER 26.898) (offentliggjort 2015-02-09)
Den tilføjes Direktion: Finn Ferslev (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den tilføjes Navne: SVENDBORG BRYGHUS AKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den tilføjes Revisor: "REVISIONSFIRMAET EDVIN MUNK RINGE A/S, STATSAUTORISEREDE REVISORER", REVISIONSFIRMAET L. LARSEN A/S, STATSAUTORISEREDE REVISORER (offentliggjort 2015-02-09)
Den tilføjes Stiftet før 1900: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-02-09)
Den tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)