Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Revision fravalgt | Virksomhedsform | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Revisor | ||||
Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2016-09-06 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2016-09-06)
Den 2016-09-06 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2016-09-06)
Den 2016-09-05 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-09-06)
Den 2016-09-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Damhus Boulevard 99, 2610 Rødovre (offentliggjort 2016-09-06)
Den 2016-09-06 fjernes Direktion: Flemming Jensen (direktion) (offentliggjort 2016-09-06)
Den 2016-09-06 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1981-06-30 (offentliggjort 2016-09-06)
Den 2016-09-06 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1980-01-01 (offentliggjort 2016-09-06)
Den 2016-09-06 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af elektriske belysningsartikler (offentliggjort 2016-09-06)
Den 2016-09-06 fjernes Legale ejere: Flemming Jensen (offentliggjort 2016-09-06)
Den 2016-09-06 fjernes Navne: MADEWELL ApS (offentliggjort 2016-09-06)
Den 2016-09-06 fjernes Omlægningsperiode slut: 1995-09-30 (offentliggjort 2016-09-06)
Den 2016-09-06 fjernes Omlægningsperiode start: 1995-07-01 (offentliggjort 2016-09-06)
Den 2016-09-06 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2016-09-06)
Den 2016-09-06 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2016-09-06)
Den 2016-09-06 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-09-06)
Den 2016-09-06 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-09-06)
Den 2013-12-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er fabrikation og handel, herunder fa- brikation af pneumatiske og hydrauliske produkter samt at udøve anden virksomhed, der efter ledelsens skøn står i forbindelse hermed (offentliggjort 2016-09-06)
Den 2013-12-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2016-09-06)
Den 2013-12-10 tilføjes Vedtægter: 2013-12-10 (offentliggjort 2016-09-06)
Den 2013-12-10 fjernes Revisor: BILLE & BUCH-ANDERSEN REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af elektriske belysningsartikler (offentliggjort 2016-09-06)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af belysningsarmaturer mv. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-09-30 tilføjes Revisor: BILLE & BUCH-ANDERSEN REGISTRERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-30 fjernes Revisor: Tove Sørensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1995-12-04 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2016-09-06)
Den 1995-12-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2016-09-06)
Den 1995-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1995-09-30 (offentliggjort 2016-09-06)
Den 1995-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1995-07-01 (offentliggjort 2016-09-06)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-06-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Damhus Boulevard 99, 2610 Rødovre (offentliggjort 2016-09-06)
Den 1980-06-13 tilføjes Direktion: Flemming Jensen (direktion) (offentliggjort 2016-09-06)
Den 1980-06-13 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1981-06-30 (offentliggjort 2016-09-06)
Den 1980-06-13 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1980-01-01 (offentliggjort 2016-09-06)
Den 1980-06-13 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af belysningsarmaturer mv. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1980-06-13 tilføjes Legale ejere: Flemming Jensen (offentliggjort 2016-09-06)
Den 1980-06-13 tilføjes Navne: MADEWELL ApS (offentliggjort 2016-09-06)
Den 1980-06-13 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2016-09-06)
Den 1980-06-13 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2016-09-06)
Den 1980-06-13 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2016-09-06)
Den 1980-06-13 tilføjes Revisor: Tove Sørensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1980-06-13 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2016-09-06)
Den 1980-06-13 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-09-06)