Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Anders Ejlskov Hust | 09.06.1980 | 26.09.1991 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jytte Laila Schurmann Hust | 09.06.1980 | 26.09.1991 | bestyrelse |
Anders Ejlskov Hust | 09.06.1980 | 26.09.1991 | bestyrelse |
Poul Wentzer Licht | 09.06.1980 | 26.09.1991 | bestyrelse |
Bent Frede Frandsen | 09.06.1980 | 19.12.1988 | bestyrelse |
Ivan Bjerg-Larsen | 09.06.1980 | 19.12.1988 | bestyrelse |
Lars Schmidt Johannsen | 09.06.1980 | 30.05.1988 | bestyrelse |