Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Hovedbranche | Navne | ||||
Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Revisor | ||||
Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Kontaktoplysninger |
Den 2010-10-25 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-25 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-24 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Naverland 2, 2600 Glostrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-10-25 fjernes Hovedbranche: Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-10-25 fjernes Navne: SKANDINAVISK MILJØ SERVICE A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 2010-10-25 fjernes Omlægningsperiode slut: 2002-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-25 fjernes Omlægningsperiode start: 2002-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-25 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-25 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-25 fjernes Revisor: Green IV ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-10-25 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-05-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med udvikling, produktion, salg og markedsføring af produkter og serviceydelser indenfor miljøsektoren i Danmark og udlandet samt anden dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-07 tilføjes Vedtægter: 2010-05-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-06-30 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-30 fjernes Bestyrelse: Herbert Ulrich Albrecht (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-30 fjernes Direktion: Preben Mollerup Lanng (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Rådgivende ingeniørvirksomhed inden for byggeri og anlægsarbejder (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Rådgivende ingeniørvirksomhed indenfor byggeri og anlægsarbejder (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-21 tilføjes Bestyrelse: Herbert Ulrich Albrecht (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-21 fjernes Bestyrelse: Ariane Teilmans (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-11 tilføjes Revisor: Green IV ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-10-11 fjernes Revisor: Green II ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-05-23 tilføjes Kapital (Kapital): 2.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-15 tilføjes Bestyrelse: Wolfgang Friedrich Georg Saur (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-15 fjernes Bestyrelse: Theodor Risse (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-15 tilføjes Direktion: Preben Mollerup Lanng (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-05-19 tilføjes Kapital (Kapital): 4.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-15 fjernes Direktion: Kurt Dieter Vossen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2005-02-22 tilføjes Bestyrelse: Ariane Teilmans (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-02-22 fjernes Bestyrelse: Dieter Dünnhaupt (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-05-12 fjernes Bestyrelse: Carsten Clausen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-22 tilføjes Direktion: Kurt Dieter Vossen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-04-22 fjernes Direktion: Georg Reinhold Wilhelm (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-02-14 fjernes Kontaktoplysninger: sms@sms.dk (offentliggjort 2001-08-29)
Den 2004-01-13 tilføjes Bestyrelse: Theodor Risse (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-01-13 fjernes Bestyrelse: Roland Walter Erich Schüttpelz (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-08-01 tilføjes Direktion: Georg Reinhold Wilhelm (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-07-31 fjernes Direktion: Carsten Clausen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2003-03-27 tilføjes Bestyrelse: Carsten Clausen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-12-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Naverland 2, 2600 Glostrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-12-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Kanalgaden 3, 2620 Albertslund (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-12-10 tilføjes Bestyrelse: Dieter Dünnhaupt (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-10 fjernes Bestyrelse: Wilhelm Gustav Heil (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-10 tilføjes Kapital (Kapital): 5.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2002-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-10-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2002-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-09-10 tilføjes Bestyrelse: Roland Walter Erich Schüttpelz (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-10 fjernes Bestyrelse: Jens Kampmann (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-09-24 tilføjes Bestyrelse: Wilhelm Gustav Heil (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-31 fjernes Direktion: Volker Malle (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-08-23 tilføjes Kontaktoplysninger: sms@sms.dk (offentliggjort 2001-08-29)
Den 2001-08-09 fjernes Bestyrelse: Thomas Hermann Falkenbach (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-05-29 tilføjes Bestyrelse: Volker Gerhard Hugo Albert Hoppe (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-29 fjernes Bestyrelse: Franz Ernst Alig (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-29 fjernes Direktion: Kai Aage Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-15 tilføjes Direktion: Volker Malle (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-05-01 tilføjes Direktion: Carsten Clausen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2001-03-14 tilføjes Bestyrelse: Thomas Hermann Falkenbach (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-02-01 fjernes Bestyrelse: John Ingolf Pedersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-31 tilføjes Bestyrelse: Franz Ernst Alig (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-01-31 fjernes Bestyrelse: Frank Scheuch (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-11-01 fjernes Kontaktoplysninger: cwosms@sms.dk (offentliggjort 2000-04-01)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-09-30 fjernes Bestyrelse: Christoph Schmitz (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-01-23 tilføjes Kontaktoplysninger: cwosms@sms.dk (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-11-10 tilføjes Bestyrelse: Christoph Schmitz (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-10 fjernes Bestyrelse: Mogens Christian Hugo (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-10 tilføjes Revisor: Green II ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-11-10 fjernes Revisor: PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-06-15 tilføjes Revisor: PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-15 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-03-17 tilføjes Bestyrelse: Kai Aage Jensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-17 fjernes Bestyrelse: William Petersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-17 tilføjes Kapital (Kapital): 5.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-03-17 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-16 tilføjes Bestyrelse: Lars Christiansen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-02-16 fjernes Bestyrelse: Peter Tolstrup Nissen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-10-15 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-03-10 fjernes Bestyrelse: Jørgen Enevold Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-08 tilføjes Bestyrelse: Mogens Christian Hugo (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-08 fjernes Bestyrelse: Jørgen Møller-Rasmussen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-03-11 fjernes Revisor: Carl Siegwart Sonnichsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-12-22 fjernes Bestyrelse: Knud Hugo Rasmussen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-24 tilføjes Navne: SKANDINAVISK MILJØ SERVICE A/S (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-07-23 fjernes Navne: DANISOL ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1990-07-23 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-23 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-23 fjernes Bestyrelse: Bent T Junge Mortensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-23 fjernes Direktion: Bent T Junge Mortensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-07-23 fjernes Revisor: Revisor-Centret I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-24 fjernes Bestyrelse: Kurt Skovlund (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-04-24 fjernes Direktion: Jens Jørgen Jørgensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-01-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kanalgaden 3, 2620 Albertslund (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1982-01-18 tilføjes Bestyrelse: Kurt Skovlund (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-01-18 tilføjes Direktion: Jens Jørgen Jørgensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-01-18 tilføjes Hovedbranche: Rådgivende ingeniørvirksomhed indenfor byggeri og anlægsarbejder (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1982-01-18 tilføjes Navne: DANISOL ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1982-01-18 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-01-18 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-01-18 tilføjes Revisor: Revisor-Centret I/S, Carl Siegwart Sonnichsen, BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB, PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1982-01-18 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1982-01-18 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)