Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Årsbeskæftigelse | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2008-07-15 fjernes Binavne: QUEENS COLLECTION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-29 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-29 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-28 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Barkvej 11, 5960 Marstal (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-06-29 fjernes Direktion: Poul Erik Hübschmann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-29 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1983-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-29 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1982-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-29 fjernes Hovedbranche: Radio- og tv-forretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-06-29 fjernes Navne: HYBSCHMANN COMMUNICATION ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-06-29 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-29 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-29 fjernes Revisor: KHJ1 HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-29 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Radio- og tv-forretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Radio- og tv-forretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2006-03-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Barkvej 11, 5960 Marstal (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-03-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Nygade 7 b., 5960 Marstal (offentliggjort 2005-12-30)
Den 2006-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nygade 7 b., 5960 Marstal (offentliggjort 2005-12-30)
Den 2006-01-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er salg og service samt investering og finansiering og andet efter direktionens skøn dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-01 tilføjes Navne: HYBSCHMANN COMMUNICATION ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-01-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-01 tilføjes Vedtægter: 2006-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Nygade 7 b., 5960 Marstal (offentliggjort 2005-12-29)
Den 2005-12-31 fjernes Navne: HYBSCHMANN MARINE ELEKTRO ApS (offentliggjort 2003-01-21)
Den 2005-11-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nygade 7 b., 5960 Marstal (offentliggjort 2005-12-29)
Den 2005-11-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Nygade 7, 5960 Marstal (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-04-19)
Den 2004-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2004-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-12-02)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-11-30 tilføjes Navne: HYBSCHMANN MARINE ELEKTRO ApS (offentliggjort 2003-01-21)
Den 2002-11-29 fjernes Navne: HYBSCHMANN COMMUNICATION. ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 1995-09-15 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-09-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-12-21 fjernes Revisor: KHJ1 HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-12-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nygade 7, 5960 Marstal (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1981-12-15 tilføjes Binavne: QUEENS COLLECTION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-12-15 tilføjes Direktion: Poul Erik Hübschmann (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-12-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1983-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-12-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1982-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-12-15 tilføjes Hovedbranche: Radio- og tv-forretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1981-12-15 tilføjes Navne: HYBSCHMANN COMMUNICATION. ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1981-12-15 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-12-15 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-12-15 tilføjes Revisor: KHJ1 HOLDING ApS, KHJ1 HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-12-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1981-12-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)