Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Kontaktoplysninger | Bestyrelse | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Vedtægter | ||||
Beliggenhedsadresse | Hjemmeside | Revisor | Formål | ||||
Tegningsregel | Hovedbranche | Navne | Virksomhedsform | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-06 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-06 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-31 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2018-03-08 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Harboekollegiet ApS. (offentliggjort 2018-03-08)
Den 2021-06-03 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-04 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-27 tilføjes Kontaktoplysninger: hka@harboefonden.dk (offentliggjort 2020-01-27)
Den 2020-01-26 fjernes Kontaktoplysninger: alh@harboefonden.dk (offentliggjort 2020-01-27)
Den 2019-11-28 tilføjes Bestyrelse: Anne Harboe Hoelgaard (næstformand) (offentliggjort 2020-01-26)
Den 2019-11-28 fjernes Bestyrelse: Viggo Gunnersen Harboe (formand) (offentliggjort 2020-01-26)
Den 2019-11-27 fjernes Bestyrelse: Anne Harboe Hoelgaard (bestyrelse) (offentliggjort 2020-01-26)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-27)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-22)
Den 2019-05-21 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-15)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-17)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-22)
Den 2018-11-08 tilføjes Bestyrelse: Jens Rudkjær (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-11-28)
Den 2018-11-08 fjernes Bestyrelse: Niels Henrik Gunnersen Harboe (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-11-28)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-11-30)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-14)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-13 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-04-10 tilføjes Vedtægter: 2018-04-10 (offentliggjort 2018-11-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-22)
Den 2018-03-13 tilføjes Beliggenhedsadresse: Agern Alle 24, 2970 Hørsholm (offentliggjort 2018-03-13)
Den 2018-03-12 fjernes Beliggenhedsadresse: Produktionsvej 42, 2600 Glostrup (offentliggjort 2018-03-13)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-11-09 tilføjes Bestyrelse: Niels Henrik Gunnersen Harboe (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-11-28)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-28)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-19)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-05-26 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-15)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2017-02-02 tilføjes Bestyrelse: Søren Elmann Ingerslev (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-09-12)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-22)
Den 2016-12-04 fjernes Bestyrelse: Henrik Dahl (bestyrelse) (offentliggjort 2016-12-05)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-25)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-08-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Produktionsvej 42, 2600 Glostrup (offentliggjort 2018-03-13)
Den 2016-08-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Produktionsvej 42, 2600 Glostrup (offentliggjort 2016-08-04)
Den 2016-08-04 tilføjes Hjemmeside: Harboefonden.dk (offentliggjort 2016-08-04)
Den 2016-08-04 tilføjes Kontaktoplysninger: alh@harboefonden.dk (offentliggjort 2020-01-27)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-09-30)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-05-19 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-05-07 tilføjes Vedtægter: 2015-05-07 (offentliggjort 2018-06-25)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-03-22)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-12-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Produktionsvej 42, 2600 Glostrup (offentliggjort 2016-08-04)
Den 2011-11-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Produktionsvej 42, 2600 Glostrup (offentliggjort 2004-04-01)
Den 2011-11-17 tilføjes Formål: Fondens formål er efter nærmere beslutning af fondsbestyrelsen: a) at støtte fri forskning inden for områder, der har relation til den til enhver tid af DAKO A/S og selskabets datterselskaber drevne virksomhed, b) at støtte andre videnskabelige formål. ad a) og b): Støtten kan bestå i støtte til specielle forskningsopgaver, såvel som i støtte til en forskningsgruppe eller en forskningsinstitution, c) at støtte andre almennyttige formål, d) at yde støtte til sygeplejepersonales videreuddannelse, e) at yde støtte til omsorg for ældre, der er i økonomisk trang. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-17 tilføjes Tegningsregel: Fonden tegnes af formanden for bestyrelsen, eller af to medlemmer af bestyrelsen i forening (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-11-17 tilføjes Vedtægter: 2011-11-17 (offentliggjort 2015-06-03)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Legater og fonde med velgørende formål (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-07-16 fjernes Bestyrelse: Jon Askaa (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-25 tilføjes Bestyrelse: Søren Hemming Gunnersen Harboe (næstformand) (offentliggjort 2020-01-26)
Den 2003-11-25 fjernes Bestyrelse: Jørgen Christian Gunnersen Harboe (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-15 tilføjes Bestyrelse: Jon Askaa (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-12-13 fjernes Bestyrelse: Anna Katharina Gunnersen Harboe (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-11-13 tilføjes Bestyrelse: Anne Harboe Hoelgaard (bestyrelse) (offentliggjort 2020-01-26)
Den 2002-11-13 fjernes Bestyrelse: Niels Mathias Gunnersen Harboe (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-12 fjernes Bestyrelse: Annelise Mathilde Harboe (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-11-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Produktionsvej 42, 2600 Glostrup (offentliggjort 2004-04-01)
Den 2001-11-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Produktionsvej 42, 2600 Glostrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-11-15 tilføjes Bestyrelse: Henrik Dahl (bestyrelse) (offentliggjort 2016-12-05)
Den 2001-11-15 fjernes Bestyrelse: Per Carsten Pedersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-10-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Produktionsvej 42, 2600 Glostrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-16 tilføjes Hovedbranche: Legater og fonde med velgørende formål (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-16 tilføjes Navne: HARBOEFONDEN (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-16 tilføjes Virksomhedsform: 100 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-01-01 tilføjes Bestyrelse: Niels Mathias Gunnersen Harboe (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-01-01 fjernes Bestyrelse: Niels Mathias Gunnersen Harboe (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-05-05 tilføjes Bestyrelse: Morten Kofoed Marker (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-05-05 fjernes Bestyrelse: Mogens Kofoed Marker (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-19 tilføjes Kapital (Kapital): 14.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-12-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-28 tilføjes Kapital (Kapital): 13.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-05-28 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-21 tilføjes Kapital (Kapital): 10.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1994-12-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-11 tilføjes Kapital (Kapital): 5.765.429,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-06-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-25 tilføjes Kapital (Kapital): 4.788.204,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-06-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-12 tilføjes Kapital (Kapital): 3.064.349,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-06-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-06-15 tilføjes Kapital (Kapital): 1.504.816,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-06-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-26 tilføjes Bestyrelse: Mogens Kofoed Marker (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-26 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1987-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-26 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1987-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-26 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-26 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-26 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 1988-01-26 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-01-26 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-07-15 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-07-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)