Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Hovedbranche | Navne | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | ||||
Kontaktoplysninger | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2005-06-22 fjernes Binavne: K & M SPEDITON ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-17 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-17 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-16 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Sønderborg Landevej 3, 6300 Gråsten (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-06-17 fjernes Bestyrelse: Poul-Erik Kjær (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-17 fjernes Direktion: Poul-Erik Kjær (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-17 fjernes Hovedbranche: Vognmandsvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-06-17 fjernes Navne: POUL ERIK KJÆR VOGNMANDSFORRETNING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-06-17 fjernes Omlægningsperiode slut: 1985-12-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-17 fjernes Omlægningsperiode start: 1984-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-17 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-17 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-17 fjernes Revisor: Revisionspartner v/Orla Kriste nsen & Laurits Christiansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-17 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-09 fjernes Kontaktoplysninger: sdj-bus@rejser.dk (offentliggjort 2000-04-01)
Den 2003-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2003-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2003-10-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-22 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2004-03-11)
Den 2003-09-01 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-08-31 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-12-15)
Den 2003-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-09-11)
Den 2002-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-05-21)
Den 2002-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2004-06-25)
Den 2002-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2003-03-13)
Den 2002-09-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive entreprenør- og vognmandsvirksomhed, samt anden efter bestyrelsens skøn i forbindelse hermed stående virksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-04 tilføjes Kapital (Kapital): 175.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-09-04 tilføjes Vedtægter: 2002-09-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-01-23 tilføjes Kontaktoplysninger: sdj-bus@rejser.dk (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1996-11-29 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-20 tilføjes Revisor: Revisionspartner v/Orla Kriste nsen & Laurits Christiansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-20 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET PREBEN POULSEN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-10-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 1985-12-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1984-10-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 1984-10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-10-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sønderborg Landevej 3, 6300 Gråsten (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1981-10-07 tilføjes Bestyrelse: Poul-Erik Kjær (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-10-07 tilføjes Binavne: K & M SPEDITON ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-10-07 tilføjes Direktion: Poul-Erik Kjær (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-10-07 tilføjes Hovedbranche: Vognmandsvirksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1981-10-07 tilføjes Navne: POUL ERIK KJÆR VOGNMANDSFORRETNING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1981-10-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-10-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-10-07 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET PREBEN POULSEN A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-10-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1981-10-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)