Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Carsten Krog Madsen | 29.10.2015 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Trygve Thykjær | 05.05.1999 | 08.04.2015 | direktør |
Johnny Øland | 04.12.1981 | 29.10.2015 | direktør |
Hjørdis Øland | 04.12.1981 | 05.05.1999 | direktør |
Leif Øland | 04.12.1981 | 26.02.1996 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Anja Frost Sørensen | 15.04.2024 | næstformand |
Christian Deichmann | 01.02.2024 | formand |
Carsten Krog Madsen | 29.10.2015 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Charlotte Skjold Pedersen | 27.10.2021 | 14.04.2024 | bestyrelsesmedlem |
Florent Michel Andre Jean Pouzet | 27.10.2021 | 31.01.2024 | bestyrelsesmedlem |
Peter Møller | 25.01.2019 | 27.10.2021 | formand |
Christian Deichmann | 01.02.2017 | 27.10.2021 | bestyrelsesmedlem |
Jesper Faurholdt-Christensen | 01.06.2015 | 25.01.2019 | formand |
Kåre Ivar Olsen Malo | 06.10.2014 | 01.06.2015 | formand |
Niels Meidahl | 18.08.2014 | 01.02.2017 | bestyrelsesmedlem |
Lars Fournaise | 08.04.2013 | 06.10.2014 | formand |
Jesper Svendsen | 22.05.2008 | 18.08.2014 | bestyrelsesmedlem |
Bent Larsen | 22.05.2008 | 27.01.2009 | bestyrelsesmedlem |
Carl-Gustav Herbert Nilsson | 22.05.2008 | 23.10.2008 | bestyrelsesmedlem |
Niels Christensen | 17.12.2007 | 23.10.2008 | bestyrelsesmedlem |
Claus Benny Øland-Christensen | 07.04.2006 | 22.05.2008 | bestyrelsesmedlem |
Karsten Schlei Rewitz | 12.02.1999 | 17.12.2007 | bestyrelsesmedlem |
Freddy Ahlvin | 20.02.1998 | 03.04.2007 | bestyrelsesmedlem |
Erik Flemming Andersen | 20.02.1998 | 31.10.1998 | bestyrelsesmedlem |
Trygve Thykjær | 10.06.1997 | 22.05.2008 | bestyrelsesmedlem |
Johnny Øland | 04.12.1981 | 29.10.2015 | bestyrelsesmedlem |
Leif Øland | 04.12.1981 | 22.05.2008 | bestyrelsesmedlem |
Claus Benny Øland-Christensen | 04.12.1981 | 16.03.2001 | bestyrelsesmedlem |
Hjørdis Øland | 04.12.1981 | 20.02.1998 | bestyrelsesmedlem |
Heidi Øland-Christensen | 04.12.1981 | 20.02.1998 | bestyrelsesmedlem |