Sektion (alle) | |||||||
Bibranche | Ejerskaber | xbrl | Kontaktoplysninger | ||||
Direktion | Hovedbranche | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Bestyrelse | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Revisor | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Beliggenhedsadresse | Kapital | Kapitalvaluta | Binavne | ||||
Første regnskabsperiode | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-01 fjernes Bibranche: Murere (offentliggjort 2024-07-09)
Den 1998-10-01 sletter virksomheden Ejerskaber: TAMARA I/S V/PHILIP NØRGAARD & STRAND ESBØNDERUP MURERFIRMA A/S. (offentliggjort 1999-10-16)
Den 2024-02-07 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-10-23 tilføjes Kontaktoplysninger: lindaeversthomsen@live.dk (offentliggjort 2023-10-23)
Den 2023-10-05 tilføjes Bibranche: Murere (offentliggjort 2024-07-09)
Den 2023-10-05 tilføjes Direktion: Linda Evers Thomsen (direktør) (offentliggjort 2023-10-23)
Den 2023-10-05 fjernes Direktion: Berthus Thomsen (direktør) (offentliggjort 2023-10-23)
Den 2023-10-05 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2023-10-24)
Den 2023-10-04 fjernes Hovedbranche: Murere (offentliggjort 2023-10-24)
Den 2023-10-05 tilføjes Legale ejere: Linda Evers Thomsen (offentliggjort 2023-10-23)
Den 2023-10-05 fjernes Legale ejere: Berthus Thomsen (offentliggjort 2023-10-23)
Den 2023-10-05 tilføjes Reelle ejere: Linda Evers Thomsen (offentliggjort 2023-10-23)
Den 2023-10-05 fjernes Reelle ejere: Berthus Thomsen (offentliggjort 2023-10-23)
Den 2023-10-05 fjernes Bestyrelse: Berthus Thomsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-10-23)
Den 2023-06-28 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-25 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-28 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-07 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-11 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-03-27 tilføjes Bestyrelse: Kim Michael Evers-Thomsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2017-12-08)
Den 2017-03-29 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-03-31 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-18)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-16)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-20)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-03-22)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-13)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-05-29 fjernes Revisor: Nyberg & Nielsen ejendomsudlejning I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2008-05-30 tilføjes Bestyrelse: Elena Evers (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-05-30 fjernes Bestyrelse: Kim Michael Evers-Thomsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-02-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er bygge- og anlægsvirksomhed, herunder opkøb af fast ejendom med henblik på be- byggelse eller renovering for videresalg eller investering (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af et medlem af bestyrelsen i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-02-12 tilføjes Vedtægter: 2008-02-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Murere (offentliggjort 2023-10-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Murerforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Solgården 26, 3250 Gilleleje (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Solgården 26, 3250 Gilleleje (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-06-23 tilføjes Bestyrelse: Kim Michael Evers-Thomsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-06-23 fjernes Bestyrelse: Jens Aage Thomsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1997-11-20 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-11-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-04-30 fjernes Bestyrelse: Poul Juul (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1990-04-30 fjernes Direktion: Poul Juul (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-12-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Solgården 26, 3250 Gilleleje (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1981-12-09 tilføjes Bestyrelse: Poul Juul (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1981-12-09 tilføjes Binavne: NO-FUGT A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-12-09 tilføjes Direktion: Poul Juul (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1981-12-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1982-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-12-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1981-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-12-09 tilføjes Hovedbranche: Murerforretninger (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1981-12-09 tilføjes Legale ejere: Berthus Thomsen (offentliggjort 2023-10-23)
Den 1981-12-09 tilføjes Navne: STRAND-ESBØNDERUP MURERFIRMA A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1981-12-09 tilføjes Reelle ejere: Berthus Thomsen (offentliggjort 2023-10-23)
Den 1981-12-09 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-12-09 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-12-09 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-12-09 tilføjes Revisor: Nyberg & Nielsen ejendomsudlejning I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-12-09 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1981-12-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)