Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2004-09-16 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-16 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-15 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Skorkærvej 8, 6990 Ulfborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-09-16 fjernes Bestyrelse: Torben Sune Jørgensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-16 fjernes Direktion: Poul Jørgensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-16 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1984-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-16 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1984-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-16 fjernes Hovedbranche: Udlejning af skibe (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-09-16 fjernes Navne: DEN SELVEJENDE INSTITUTION THOMAS BROCKLEBANK (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-09-16 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-16 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-16 fjernes Revisor: REVISORERNE I HILLERØD A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-09-16 fjernes Virksomhedsform: 100 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-07-29 tilføjes Bestyrelse: Lise-Lotte Birgit Hesthaven Sørensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-07-29 fjernes Bestyrelse: Karen Hesselberg (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-03-09 tilføjes Direktion: Poul Jørgensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-12 tilføjes Bestyrelse: Karen Hesselberg (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-12 fjernes Bestyrelse: Marlene Gunst (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-12 tilføjes Formål: Det er den selvejende institutions formål i overens- stemmelse med nærværende vedtægter A. at erhverve fast ejendom og skibe samt inventar for at udleje dette på rimelige vilkår til anvendelse for a. private, selvejende undervisnings- og uddannelses- institutioner, hvis virksomhed tilstræber at fremme den gensidige mellemmenneskelige forståelse og samvirksomhed lokalt, nationalt og/eller globalt b. andre almennyttige, private selvejende institutioner og foreninger i Norden, hvis virksomhed tilstræber at fremme den gensidige mellemmenneskelige forståelse og samvirksomhed lokalt, nationalt og/eller globalt B. at støtte de foran pkt. A nævnte institutioner på andre måder (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-12 tilføjes Tegningsregel: Fonden tegnes af formanden i forening med en næstformand eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-12-12 tilføjes Vedtægter: 2003-12-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-12-05)
Den 2002-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-09-24)
Den 2002-01-01 tilføjes Revisor: REVISORERNE I HILLERØD A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-01-01 fjernes Revisor: Statsaut. revisor Erik Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2001-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-04-22)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-10-18 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af skibe (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-17 fjernes Hovedbranche: Rederivirksomhed, fragtfart (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-16 tilføjes Hovedbranche: Rederivirksomhed, fragtfart (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skorkærvej 8, 6990 Ulfborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-16 tilføjes Navne: DEN SELVEJENDE INSTITUTION THOMAS BROCKLEBANK (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-16 tilføjes Virksomhedsform: 100 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-02-28 fjernes Direktion: Erling Haunstrup Poulsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1997-04-28 tilføjes Bestyrelse: Torben Sune Jørgensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-04-28 fjernes Bestyrelse: Eva Vestergaard (næstformand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-01-29 fjernes Direktion: Birgitte Leerbeck Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-09-18 tilføjes Direktion: Erling Haunstrup Poulsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-03-28 fjernes Bestyrelse: Niels Peter Holst (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1993-07-15 fjernes Bestyrelse: Christie Pipps (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-10-15 fjernes Bestyrelse: Kirsten Ambrosius Larsen (næstformand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-02-13 fjernes Bestyrelse: Mogens Bendt Hansen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-07-27 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1988-07-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-04-15 tilføjes Bestyrelse: Mogens Bendt Hansen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-04-15 tilføjes Direktion: Birgitte Leerbeck Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-04-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1984-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-04-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1984-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-04-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-04-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-04-15 tilføjes Revisor: Statsaut. revisor Erik Jensen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1986-04-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)