Sektion (alle) | |||||||
Navne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 1995-07-17 fjernes Navne: LEIF PIHLKJÆR ANDERSEN REKLAMEBUREAU ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-07-06 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-07-06 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-07-05 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-07-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Frederiksgade 78, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-07-06 fjernes Direktion: Leif Laurs Pihlkjær Andersen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-07-06 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1982-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-07-06 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1981-10-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-07-06 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-07-06 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-07-06 fjernes Revisor: Børge Olesen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-07-06 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-22 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1995-06-21 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-28 tilføjes Navne: LEIF PIHLKJÆR ANDERSEN REKLAMEBUREAU ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-27 fjernes Navne: PALLE KAAS & LEIF PIHLKJÆR ANDERSEN REKLAMEBUREAU ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive reklamebureauvirksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-05-20 tilføjes Vedtægter: 1992-05-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-12 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-12 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1992-02-12 fjernes Direktion: Palle Kaas (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 100.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-10-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederiksgade 78, 8000 Aarhus C (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-10-06 tilføjes Direktion: Palle Kaas (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-10-06 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1982-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-10-06 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1981-10-06 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-10-06 tilføjes Navne: PALLE KAAS & LEIF PIHLKJÆR ANDERSEN REKLAMEBUREAU ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-10-06 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-10-06 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-10-06 tilføjes Revisor: Børge Olesen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-10-06 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-10-06 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)