Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Thorkil Stæhr Andersen | 28.05.1999 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Dennis Rytter Petersen | 01.12.2017 | 29.03.2021 | direktør |
Per Brian Jørgensen | 23.05.2017 | 20.12.2018 | direktør |
Thomas Mølschow Corneliussen | 02.01.2017 | 29.03.2021 | direktør |
Jakob Holm Christensen | 01.10.2011 | 02.01.2017 | direktion |
Jørgen Balle | 01.01.2010 | 31.12.2017 | direktion |
Jesper Lennart Sørensen | 28.05.1999 | 27.08.2012 | direktion |
Anders Balle | 28.05.1999 | 01.01.2010 | direktion |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Thorkil Stæhr Andersen | 29.03.2021 | bestyrelsesmedlem |
Kim Frimer | 01.05.2009 | formand |
Annie Stæhr Thomsen | 05.10.1981 | bestyrelse |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Bjarne Werner Munck | 12.08.2015 | 29.03.2021 | bestyrelsesmedlem |
Carsten Ørnbo | 13.05.2015 | 28.05.2020 | bestyrelsesmedlem |
Bjarne Tistrup Andreasen | 13.05.2015 | 28.05.2019 | suppleant |
Steen Gehlert | 13.05.2015 | 28.05.2019 | suppleant |
Inge la Cour Christensen | 13.05.2011 | 28.05.2019 | bestyrelse |
Jes Alstrup Basse | 13.05.2011 | 13.05.2015 | personlig_suppleant |
Steffen Larsen | 13.05.2011 | 13.05.2015 | personlig_suppleant |
Johnny Børge Hansen | 01.05.2009 | 17.02.2014 | bestyrelse |
Jes Alstrup Basse | 11.05.2007 | 13.05.2011 | bestyrelse |
Inge la Cour Christensen | 11.05.2007 | 13.05.2011 | personlig_suppleant |
Kim Reinhard Lefevre Bærentsen | 11.05.2007 | 13.05.2011 | personlig_suppleant |
Inge la Cour Christensen | 11.05.2007 | 23.05.2007 | bestyrelse |
Brian Munk | 23.05.2003 | 28.05.2019 | bestyrelse |
Ole Munk | 23.05.2003 | 23.05.2007 | personlig_suppleant |
Søren Strandby Andersen | 23.05.2003 | 23.05.2007 | personlig_suppleant |
Ole Munk | 23.05.2003 | 23.05.2003 | bestyrelse |
Ebbe Merrild Loiborg | 03.05.2002 | 29.03.2021 | bestyrelse |
Bent Lanther | 28.05.1999 | 23.05.2003 | bestyrelse |
Kurt Christian Schmidt Fagerlin | 28.05.1999 | 23.05.2003 | personlig_suppleant |
Jes Alstrup Basse | 28.05.1999 | 23.05.2003 | personlig_suppleant |
Bent Lanther | 28.05.1999 | 28.05.1999 | personlig_suppleant |
Kai Haakon Jensen | 05.10.1981 | 01.05.2009 | bestyrelse |
Thorkil Stæhr Andersen | 05.10.1981 | 19.05.2006 | bestyrelse |
Steen Aaby Sørensen | 05.10.1981 | 28.05.1999 | bestyrelse |
Orla Nørgaard | 05.10.1981 | 28.05.1999 | personlig_suppleant |
Herluf Milther Miltersen | 05.10.1981 | 22.03.1995 | bestyrelse |
Bjarne Nielsen Høj | 05.10.1981 | 22.03.1995 | personlig_suppleant |
Lisbet Christine Kristiansen | 05.10.1981 | 22.03.1995 | personlig_suppleant |