Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Reelle ejere | Ejerskaber | Direktion | ||||
Kapital | Legale ejere | Vedtægter | Hovedbranche | ||||
Formål | Tegningsregel | Beliggenhedsadresse | Revisor | ||||
Kapitalvaluta | Bestyrelse | Navne | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-26 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-22 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-03-31 tilføjes Reelle ejere: Helge Andersen (offentliggjort 2022-03-31)
Den 2012-06-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: HOTEL HILLERØD A/S. (offentliggjort 2015-04-24)
Den 2016-07-01 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: HOTEL HILLERØD II K/S. (offentliggjort 2016-08-29)
Den 2022-02-10 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-03 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-19 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-18 tilføjes Direktion: Helle Merethe Svaneborg (direktør) (offentliggjort 2020-03-18)
Den 2020-03-18 fjernes Direktion: Anne-Lise Andersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2019-01-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-03-22 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-31 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-16 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2015-12-18)
Den 2015-12-16 tilføjes Legale ejere: Helle Merethe Svaneborg, Helge Andersen (offentliggjort 2015-12-21)
Den 2015-12-15 fjernes Legale ejere: Helge Andersen (offentliggjort 2015-12-21)
Den 2015-12-16 tilføjes Vedtægter: 2015-12-16 (offentliggjort 2015-12-18)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2007-12-25)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2002-12-20)
Den 2006-02-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handels, agentur, konsulentassistance, investering i ejendomme og dermed forbunden virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-01 tilføjes Vedtægter: 2006-02-01 (offentliggjort 2015-12-18)
Den 2006-01-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Egebakken 18, 3480 Fredensborg (offentliggjort 2006-01-27)
Den 2006-01-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Husebyvej 6, 3230 Græsted (offentliggjort 2001-02-28)
Den 2003-01-01 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2002-12-20)
Den 2002-12-31 fjernes Hovedbranche: Værtshuse, bodegaer mv. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2001-02-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Husebyvej 6, 3230 Græsted (offentliggjort 2001-02-28)
Den 2001-02-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Pårupvej 64, 3230 Græsted (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1998-05-20 tilføjes Revisor: Kreston CM Statsautoriseret Revisions interessentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-24 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-06-24 fjernes Bestyrelse: Anne-Lise Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1994-04-20 fjernes Revisor: MEBUS & CHRISTENSEN, STATSAUTORISERET REVISIONSINTERESSENTSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1990-03-15 fjernes Revisor: POUL CARLSEN, REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-10-17 tilføjes Navne: PÅRUP 64 ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1987-10-16 fjernes Navne: HOTEL EXCELSIOR ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-07-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Pårupvej 64, 3230 Græsted (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1981-07-15 tilføjes Bestyrelse: Anne-Lise Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1981-07-15 tilføjes Direktion: Anne-Lise Andersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1981-07-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1987-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-07-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1987-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-07-15 tilføjes Hovedbranche: Værtshuse, bodegaer mv. (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1981-07-15 tilføjes Legale ejere: Helge Andersen (offentliggjort 2015-12-21)
Den 1981-07-15 tilføjes Navne: HOTEL EXCELSIOR ApS (offentliggjort 2015-03-18)
Den 1981-07-15 tilføjes Reelle ejere: Helle Merethe Svaneborg (offentliggjort 2017-10-04)
Den 1981-07-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-07-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-07-15 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 1981-07-15 tilføjes Revisor: POUL CARLSEN, REVISIONSAKTIESELSKAB, MEBUS & CHRISTENSEN, STATSAUTORISERET REVISIONSINTERESSENTSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-07-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1981-07-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)