Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Virksomhedsform | ||||
Direktion | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Formål | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2004-05-21 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-21 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-20 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørregade 7, 8900 Randers C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-05-21 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 1981-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-21 fjernes Første regnskabsperiode (start): 1981-09-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-21 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-05-21 fjernes Navne: UDGIVERSELSKABET AF 17/9 1981 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-05-21 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-21 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-21 fjernes Revisor: EY Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-05-21 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2003-10-30 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-29 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-10-30 fjernes Direktion: Erik Frodelund (direktør) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-22 tilføjes Revisor: EY Danmark A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-05-22 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-07 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2002-02-07 fjernes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-10-31 tilføjes Direktion: Erik Frodelund (direktør) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-10-31 fjernes Direktion: Ulrik Merrild Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2001-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2002-02-01)
Den 2001-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2001-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-12)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-12-31 fjernes Hovedbranche: Udgivelse af distrikts- og annonceblade uden eget trykkeri (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2000-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 2000-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2001-10-11)
Den 1999-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2000-07-18)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2000-06-28)
Den 1999-08-20 tilføjes Direktion: Ulrik Merrild Nielsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-08-20 fjernes Direktion: Poul Hackenberg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1999-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2000-04-01)
Den 1999-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 1999-10-16)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1996-11-19 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive grafisk virksomhed herun- der udgivelse af distriktsblade (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-11-15 tilføjes Vedtægter: 1996-11-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-08-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-09-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørregade 7, 8900 Randers C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1981-09-17 tilføjes Direktion: Poul Hackenberg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-09-17 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1981-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-09-17 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1981-09-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-09-17 tilføjes Hovedbranche: Udgivelse af distrikts- og annonceblade uden eget trykkeri (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1981-09-17 tilføjes Navne: UDGIVERSELSKABET AF 17/9 1981 ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1981-09-17 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-09-17 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-09-17 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1981-09-17 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1981-09-17 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)