Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Bestyrelse | Hjemmeside | ||||
Kontaktoplysninger | Beliggenhedsadresse | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Årsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Revisor | Hovedbranche | Navne | Virksomhedsform | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-22 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-23 offentliggøres Regnskab 2022
Den 1999-10-16 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: BØG MADSEN HOLDING A/S. (offentliggjort 2015-05-28)
Den 2022-06-02 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-05-25 tilføjes Bestyrelse: Niels Christoffer la Cour (suppleant) (offentliggjort 2022-08-29)
Den 2022-05-25 fjernes Bestyrelse: Hanne Karina Lillelund Bøg Madsen (suppleant) (offentliggjort 2022-08-29)
Den 2022-02-04 tilføjes Bestyrelse: Hanne Karina Lillelund Bøg Madsen (suppleant) (offentliggjort 2022-08-29)
Den 2022-02-04 fjernes Bestyrelse: Jens Erik Bøg Madsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-02-08)
Den 2022-02-03 fjernes Bestyrelse: Hanne Karina Lillelund Bøg Madsen (suppleant) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2022-01-26 tilføjes Hjemmeside: http://eboegmadsensfond.dk/ (offentliggjort 2022-01-26)
Den 2022-01-26 tilføjes Kontaktoplysninger: ara@bmkoncern.dk (offentliggjort 2022-01-26)
Den 2021-05-25 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-05 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-28 tilføjes Bestyrelse: Hans Lehrskov Schultz (suppleant) (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2019-11-28 fjernes Bestyrelse: Lars Houlberg Hartmann Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2019-11-27 fjernes Bestyrelse: Hans Lehrskov Schultz (suppleant) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2019-04-05 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-02-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Filosofgangen 21, 1., 5000 Odense C (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2019-02-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Hvidkærvej 27, 5250 Odense SV (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2019-02-21)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-19)
Den 2018-10-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hvidkærvej 27, 5250 Odense SV (offentliggjort 2019-02-26)
Den 2018-10-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Hvidkærvej 27, 5250 Odense SV (offentliggjort 2018-10-25)
Den 2018-05-04 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-03-01)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-05-05 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-05-02 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-04-20 tilføjes Bestyrelse: Jens Erik Bøg Madsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-02-08)
Den 2016-04-20 fjernes Bestyrelse: Uwe Teichert (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-04-19 fjernes Bestyrelse: Jens Erik Bøg Madsen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-03)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-24)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-05-20)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2012-09-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hvidkærvej 27, 5250 Odense SV (offentliggjort 2018-10-25)
Den 2012-09-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Hvidkærvej 17, 5250 Odense SV (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-08-06 fjernes Bestyrelse: Flemming Røigaard-Petersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-07-04 tilføjes Formål: Fonden kan erhverve interesser i virksomheder som bestyrelsen efter almindelige forretningsmæssige synspunkter skønner det rimeligt at erhverve til fonden. Det er dernæst Fondens formål at yde støtte til stifterens familie - i første række dennes descendenter og disses ægtefæller samt disses efterkommere. Dog kan der ikke ydes støtte til stifteren selv eller en med ham samlevende ægtefælle. Det er endvidere Fondens formål at yde understøttelse til fungerende eller forhenværende medarbejdere i de i stk. 1 nævnte virksomheder, eventuelt medarbejderes enker eller livsarvinger, hvor der foreligger økonomisk trang, herunder i tilfælde af sygdom, ulykke eller alderdom. Idet Fonden med samtykke fra fondsmyndighederne har afhændet hele aktiekapitalen i Bøg Madsen A/S præciseres, at der fortsat skal ydes støtte som nævnt til de medarbejdere,der var ansat i Bøg Madsen A/S på tidspunktet for Fondens salg heraf, samt til forhenværende medarbejdere i selskabet, enker eller livarvinger. Fonden kan endelig yde støtte til gavn for gartnerierhvervet på Fyn. Støtte og bidrag fra Fonden kan ydes enten som periodiske ydelser eller med beløb en gang for alle eller som lån med eller uden sikkerhed. Fondsbestyrelsen bestemmer under iagttagelse af lov om erhvervsdrivende fonde §§ 40-43 formen for og omfanget af støtte og bidrag, ligesom bestyrelsen afgør, hvorvidt støtte fra Fonden skal ydes efter eller uden ansøgning. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-04 tilføjes Tegningsregel: Fonden forpligtes ved underskrift af formanden i forbindelse med et andet medlem af bestyrelsen eller ved underskrift af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-04 tilføjes Vedtægter: 2012-07-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-05-10 tilføjes Bestyrelse: Peter Siebert Markussen (suppleant) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-05-10 fjernes Bestyrelse: Thomas Birkholm (suppleant) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-05-11 tilføjes Bestyrelse: Tine Seehausen Knudsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-05-11 fjernes Bestyrelse: Søren Borregaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-11-18 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-18 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-11 tilføjes Bestyrelse: Søren Borregaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-05-11 fjernes Bestyrelse: Inge Nielsen (suppleant) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-06-01 tilføjes Bestyrelse: Tage Henning Rasmussen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-05-31 fjernes Bestyrelse: Knud Skovsbo (suppleant) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-04-08 tilføjes Bestyrelse: Thomas Birkholm (suppleant) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-04-08 fjernes Bestyrelse: Søren Bo Rasmussen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål (offentliggjort 2011-04-13)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Andre sociale foranstaltninger uden institutionsophold (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-05-08 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-08 fjernes Revisor: LEO OLSEN & DALGAARD STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2003-11-19 tilføjes Bestyrelse: Søren Bo Rasmussen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2003-11-19 fjernes Bestyrelse: Tage Henning Rasmussen (suppleant) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-11-29 tilføjes Bestyrelse: Flemming Johnsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2002-11-29 fjernes Bestyrelse: H K Andreas Fischer (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2003-05-12)
Den 2001-09-25 tilføjes Bestyrelse: Ole Bent Rasmussen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-08-01 fjernes Bestyrelse: Ole Bent Rasmussen (suppleant) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2001-07-31 fjernes Bestyrelse: Hans Ditlev Christoffer Berner (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2002-05-24)
Den 2000-05-09 tilføjes Bestyrelse: Lars Houlberg Hartmann Nielsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2000-04-27 fjernes Bestyrelse: John Bech Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1999-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2001-07-24)
Den 1999-10-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hvidkærvej 17, 5250 Odense SV (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-16 tilføjes Hovedbranche: Andre sociale foranstaltninger uden institutionsophold (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-16 tilføjes Navne: E. BØG MADSENS FOND (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-10-16 tilføjes Virksomhedsform: 100 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 1999-06-30 fjernes Bestyrelse: Henning Vadskjær-Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1999-06-14 tilføjes Bestyrelse: Bent Arne Hvidberg (suppleant) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1999-03-19 fjernes Bestyrelse: John Martin Jørgensen (suppleant) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1999-03-09 tilføjes Bestyrelse: Hans Ditlev Christoffer Berner (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1998-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2000-06-29)
Den 1998-03-19 fjernes Revisor: EJENDOMSAKTIESELSKABET HUNDERUPVEJ 116. ODENSE (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1997-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 1999-10-17)
Den 1996-05-14 fjernes Bestyrelse: Svend Aage Bronton (suppleant) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1996-04-23 fjernes Bestyrelse: Mogens Lumbye (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1995-02-21 fjernes Bestyrelse: H K Andreas Fischer (suppleant) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1991-12-19 tilføjes Kapital (Kapital): 2.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1991-12-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1989-05-12 fjernes Bestyrelse: Lise Bøg Monck (suppleant) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1987-11-27 tilføjes Bestyrelse: Lise Bøg Monck (suppleant) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 1987-11-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 1984-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 1984-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-27 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-27 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-27 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 1987-11-27 tilføjes Revisor: EJENDOMSAKTIESELSKABET HUNDERUPVEJ 116. ODENSE, LEO OLSEN & DALGAARD STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 1987-11-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)